RUIZ GARCIA VALERIO JOSE
Informe ejecutivo de RUIZ GARCIA VALERIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ GARCIA VALERIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 3 FP | MRO.COMS.CTR | 08/06/2016 | |
PENSIONS CAIXA 3 FP | MRO.COMS.CTR | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE RUIZ GARCIA VALERIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ GARCIA VALERIO JOSE
Empresa: PENSIONS CAIXA 143 FP
Miem.Com.Ctr
- Ruiz Garcia Valerio Jose
- Schiavon Velez Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42867 , F 101, S 8, H M 669882, I/A 10 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 143 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 187, S 8, H M 669882, I/A 8 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 143 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 187, S 8, H M 669882, I/A 8 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 143 FP
Miem.Com.Ctr
- Ruiz Garcia Valerio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 186, S 8, H M 669882, I/A 3 (30/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 143 FP
MRO.COMS.CTR
- Ruiz Garcia Valerio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44535 , F 192, S 8, H B 459069, I/A 8 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 143 FP
MRO.COMS.CTR
- Bermejo Martinez Eva
- Cuerda Aguado David
- Font Vidal Angel
- Ibarz Povill Ramon
- Lara Ganado Julio
- Ruiz Garcia Valerio Jose
- Schiavon Velez Johanna
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44535 , F 191, S 8, H B 459069, I/A 5 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 3 FP
MRO.COMS.CTR
- Font Vidal Angel
- Ruiz Garcia Valerio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38910 , F 95, S 8, H B 100966, I/A 88 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 3 FP
MRO.COMS.CTR
- Rico Coll Monica
- Ruiz Garcia Valerio Jose
- Soto Maroto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38910 , F 87, S 8, H B 100966, I/A 66 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-08
Información de RUIZ GARCIA VALERIO JOSE
Mostramos los datos de RUIZ GARCIA VALERIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ GARCIA VALERIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos