BERMEJO MARTINEZ EVA
Informe ejecutivo de BERMEJO MARTINEZ EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERMEJO MARTINEZ EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 143 FP | Pres.Com.Ctr | 21/07/2021 | |
PENSIONS CAIXA 143 FP | Miem.Com.Ctr | 21/07/2021 | |
FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA LA CAIXA | Apoderado | 21/03/2012 |
VINCULACIONES DE BERMEJO MARTINEZ EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO MARTINEZ EVA
Empresa: PENSIONS CAIXA 143 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
- Bermejo Martinez Eva
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 187, S 8, H M 669882, I/A 8 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 143 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
- Bermejo Martinez Eva
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 187, S 8, H M 669882, I/A 8 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 143 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
- Bermejo Martinez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 187, S 8, H M 669882, I/A 5 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 143 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44535 , F 191, S 8, H B 459069, I/A 5 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-08
Apoderado
- Bermejo Martinez Eva
- Llahi Camp Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42477 , F 119, S 8, H B 5614, I/A 1881 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Información de BERMEJO MARTINEZ EVA
Mostramos los datos de BERMEJO MARTINEZ EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO MARTINEZ EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos