RUIZ GARCIA PATRICIA
Informe ejecutivo de RUIZ GARCIA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ GARCIA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADASDE SL | Administrador Solidario | 02/06/2021 | |
GESTIONES PATRIMONIALES LA MANCHA SL | Administrador Solidario | 15/09/2015 |
VINCULACIONES DE RUIZ GARCIA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ GARCIA PATRICIA
Empresa: ADASDE SL
Administrador Solidario
- Marimon Mitjans Montserrat
- Rosell Perello Montserrat
- Ruiz Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27664 , F 149, S 8, H B 120011, I/A 9 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-08
Liquidador
- Ruiz Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27522 , F 94, S 8, H M 495914, I/A A (22/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Liquidador
- Ruiz Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27522 , F 94, S 8, H M 495914, I/A 5 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-28
Administrador Unico
- Ruiz Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27522 , F 94, S 8, H M 495914, I/A 5 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-28
Administrador Unico
- Ruiz Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27522 , F 94, S 8, H M 495914, I/A 4 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Administrador Solidario
- Castillo Montilla Monica
- Ruiz Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27522 , F 94, S 8, H M 495914, I/A 4 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: GESTIONES PATRIMONIALES LA MANCHA SL
Administrador Solidario
- Ruiz Garcia Maria Julia
- Ruiz Garcia Maria Luisa
- Ruiz Garcia Patricia
- Ruiz Garcia Tomas Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33844 , F 80, S 8, H M 609091, I/A 1 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Administrador Solidario
- Castillo Montilla Monica
- Ruiz Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27522 , F 93, S 8, H M 495914, I/A 2 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Administrador Unico
- Ruiz Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27522 , F 93, S 8, H M 495914, I/A 2 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Administrador Unico
- Ruiz Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27522 , F 91, S 8, H M 495914, I/A 1 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-28
Información de RUIZ GARCIA PATRICIA
Mostramos los datos de RUIZ GARCIA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ GARCIA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos