RUIZ GARCIA MARIA LUISA
Informe ejecutivo de RUIZ GARCIA MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ GARCIA MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIONES PATRIMONIALES LA MANCHA SL | Administrador Solidario | 15/09/2015 | |
SOLUCIONES INMOBILIARIAS TARANCON SL | Administrador Solidario | 14/04/2014 |
VINCULACIONES DE RUIZ GARCIA MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ GARCIA MARIA LUISA
Empresa: GRUPO INDUSTRIAL AISLAMIENTOS SAL
Liquidador Unico
- Ruiz Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071, L 743, F 195, S 8, H SE 20663, I/A 8 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Empresa: GRUPO INDUSTRIAL AISLAMIENTOS SAL
Apoderado
- Perez Julio Juan Ramon
- Ruiz Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071, L 743, F 195, S 8, H SE 20663, I/A 8 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-41
Empresa: ICARUS CHARTER MARESME SL
Liquidador
- Ruiz Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35619 , F 143, S 8, H B 274392, I/A 2 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
Empresa: ICARUS CHARTER MARESME SL
Administrador Unico
- Ruiz Garcia Maria Luisa
Liquidador
- Ruiz Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35619 , F 143, S 8, H B 274392, I/A 2 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
Empresa: GESTIONES PATRIMONIALES LA MANCHA SL
Administrador Solidario
- Ruiz Garcia Maria Julia
- Ruiz Garcia Maria Luisa
- Ruiz Garcia Patricia
- Ruiz Garcia Tomas Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33844 , F 80, S 8, H M 609091, I/A 1 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Empresa: SOLUCIONES INMOBILIARIAS TARANCON SL
Administrador Solidario
- Ruiz Garcia Maria Julia
- Ruiz Garcia Maria Luisa
- Ruiz Garcia Patricia Purificacion
- Ruiz Garcia Tomas Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32151 , F 133, S 8, H M 578582, I/A 1 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Información de RUIZ GARCIA MARIA LUISA
Mostramos los datos de RUIZ GARCIA MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ GARCIA MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos