RUIZ-GALBE SANTOS OSCAR
Informe ejecutivo de RUIZ-GALBE SANTOS OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ-GALBE SANTOS OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTILOBRAS SL | Administrador Solidario | 11/09/2023 |
VINCULACIONES DE RUIZ-GALBE SANTOS OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ-GALBE SANTOS OSCAR
Empresa: VENTILOBRAS SL
Administrador Solidario
- Minciuna Alexandrel
- Ruiz-galbe Santos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4613 , F 42, S 8, H Z 70678, I/A 2 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-50
Empresa: VENTILOBRAS SL
Administrador Unico
- Ruiz-galbe Santos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4613 , F 42, S 8, H Z 70678, I/A 2 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-50
Empresa: VENTILOBRAS SL
Administrador Unico
- Ruiz-galbe Santos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4613 , F 39, S 8, H Z 70678, I/A 1 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-50
Empresa: MARCO GOMEZ Y CAMPO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARCO GOMEZ Y CAMPO SL
Nif:B50771708
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ruiz-galbe Santos Oscar
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:1
Juez / Ponente:RINCON HERRANDO, JUAN PABLO
Fecha de Resolución:05/12/2011
Número Procedimiento Concursal:421/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3399
Libro:
0
Folio:
52
Hoja:
8-23045
Inscripción:
15
Fecha Inscripción08/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3399 , F 52, S 8, H Z 23045, I/A 15 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-50
Empresa: CERAMICAS CASAO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casao Perez Francisco Javier
- Casao Perez Matilde
- Ruiz-galbe Santos Oscar
Presidente
Secretario
- Ruiz-galbe Santos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 221, S 8, H Z 4784, I/A 23 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-50
Empresa: MARCO GOMEZ Y CAMPO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARCO GOMEZ Y CAMPO SL
Nif:B50771708
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ruiz-galbe Santos Oscar
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:1
Juez / Ponente:RINCON HERRANDO, JUAN PABLO
Fecha de Resolución:05/12/2011
Número Procedimiento Concursal:421/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3399
Libro:
0
Folio:
52
Hoja:
8-23045
Inscripción:
13
Fecha Inscripción04/04/2012
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3399 , F 52, S 8, H Z 23045, I/A 13 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-50
Empresa: CERAMICAS CASAO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ruiz-galbe Santos Oscar
Secretario
- Ruiz-galbe Santos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 84, S 8, H Z 4784, I/A 20 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-50
Información de RUIZ-GALBE SANTOS OSCAR
Mostramos los datos de RUIZ-GALBE SANTOS OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ-GALBE SANTOS OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos