RUIZ ESCRIBANO ELENA MARIA
Informe ejecutivo de RUIZ ESCRIBANO ELENA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RUIZ ESCRIBANO ELENA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRAL DE REPARACIONS I MANTENIMENTS CLIMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/08/2024 | |
FULLDIRECT BCN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2024 | |
ASI SERVICIOS ENERGETICOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/05/2024 | |
SEGURAGUA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2024 | |
ATECAL 2001 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2024 | |
SOMGAS HOGAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2023 | |
GREMISAT SL | Apoderado | 29/11/2023 | |
ACTIVA SOLUCIONES ENERGETICAS 2020 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2023 | |
RIME ENERGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2023 | |
INSTALACIONES Y MONTAJES BALADON SL | Apoderado Solidario | 10/11/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RUIZ ESCRIBANO ELENA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ESCRIBANO ELENA MARIA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alarcon Del Arco Marta
- Alvarez Ruiz Diego
- Amelie Odile Grandamme
- Boto Lazaro Alvaro
- De La Hera Freitag Ignacio
- Diaz Mauriño Lopez Juan
- Fernandez-olano Martinez-cattaneo Pedro-luis
- Hermida Jimenez Beatriz-maria
- Imaz Creo Pedro
- Lopez Ruiz Sara
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Martin Morera Virginia
- Martinez Oleaga Lara Maria
- Marzal Garcia Arturo
- Mayor Moranchel Eva Maria
- Nuñez-milara Gomez Alejandro
- Olea Aparicio Alejandra
- Pardo Calvete Guillermo
- Prieto Gibello Fernando
- Reinoso Simon Gabriel
- Ruiz Escribano Elena Maria
- Sanz Herrero Carlos
- Serrrano Rico Vanesa
- Vial Torres Ternero Luis
- Viniegra Escanero Jose Enrique
- Zardoya Serrano Sergio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 455882, I/A 7 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: FULLDIRECT BCN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 408235, I/A 10 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Empresa: ASI SERVICIOS ENERGETICOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Ruiz Diego
- Boto Lazaro Alvaro
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
- De La Hera Freitag Ignacio
- Diaz Mauriño Lopez Juan
- Fernandez-olano Martinez-cattaneo Pedro-luis
- Flores Torre Maria Ines
- Grandamme Amelie Odile
- Hermida Jimenez Beatriz-maria
- Imaz Creo Pedro
- Lopez Ruiz Sara
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Martin Morera Virginia
- Martinez Oleaga Lara Maria
- Marzal Garcia Arturo
- Mayor Moranchel Eva Maria
- Mayordomo Sanchez Maria
- Mugica Nicolas Izaskun
- Olea Aparicio Alejandra
- Pardo Calvete Guillermo
- Reinoso Simon Gabriel
- Rodriguez Torres Maria De La Paz
- Ruiz Escribano Elena Maria
- Sanz Herrero Carlos
- Serrano Rico Vanesa
- Vial Torres Ternero Luis
- Viniegra Escanero Jose Enrique
- Zardoya Serrano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 307128, I/A 8 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: SEGURAGUA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominguez Jarque Agustin Mariano
- Mayor Moranchel Eva Maria
- Ruiz Escribano Elena Maria
- Vial Torres Ternero Luis
Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37257 , F 156, S 8, H M 491319, I/A 43 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Empresa: LINACAL SL
Apoderado
- Alvarez Ruiz Diego
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
- De La Hera Freitag Ignacio
- Hermida Jimenez Beatriz-maria
- Hermida Jimenez Beatriz-maria
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Martinez Oleaga Lara Maria
- Martinez Oleaga Lara Maria
- Mayor Moranchel Eva Maria
- Mugica Nicolas Izaskun
- Mugica Nicolas Izaskun
- Odile Grandamme Amelie
- Olea Aparicio Alejandra
- Olea Aparicio Alejandra
- Pardo Calvete Guillermo
- Prieto Gibello Fernando
- Prieto Gibello Fernando
- Reinoso Simon Gabriel
- Reinoso Simon Gabriel
- Rodriguez Torres Maria De La Paz
- Ruiz Escribano Elena Maria
- Serrano Rico Vanesa
- Serrano Rico Vanesa
- Tarragato Pardo Miguel
- Vial Torres Ternero Luis
- Viniegra Escanero Jose Enrique
- Zardoya Serrano Sergio
- Zardoya Serrano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 209, S 8, H NA 13050, I/A 22 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-31
Empresa: ATECAL 2001 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43424 , F 27, S 8, H M 766969, I/A 4 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: SANIMAMP 2005 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43309 , F 82, S 8, H M 765103, I/A 4 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: SOMGAS HOGAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47836 , F 213, S 8, H B 536422, I/A 14 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: GREMISAT SL
Apoderado
- Alvarez Ruiz Diego
- Boto Lazaro Alvaro
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
- De La Hera Freitag Ignacio
- Diaz Mauriño Lopez Juan
- Grandamme Amelie Odile
- Hermida Jimenez Beatriz-maria
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Martinez Oleaga Lara Maria
- Marzal Garcia Arturo
- Mayor Moranchel Eva Maria
- Mugica Nicolas Izaskun
- Olea Aparicio Alejandra
- Pardo Calvete Guillermo
- Reinoso Simon Gabriel
- Rodriguez Torres Maria De La Paz
- Ruiz Escribano Elena Maria
- Serrano Rico Vanesa
- Vial Torres Ternero Luis
- Viniegra Escanero Jose Enrique
- Zardoya Serrano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15093 , F 6, S 8, H M 252072, I/A 9 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
Empresa: INSTALACIONES Y MONTAJES BALADON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38173 , F 153, S 8, H B 183225, I/A 11 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ ESCRIBANO ELENA MARIA
Mostramos los datos de RUIZ ESCRIBANO ELENA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ESCRIBANO ELENA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos