CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL
Informe ejecutivo de CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 65
Empresas activas: 31
Cargos inactivos: 36
Empresas inactivas: 28
CARGOS DE CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOMESERVE IBERIA SL | Apoderado | 28/08/2024 | |
CENTRAL DE REPARACIONS I MANTENIMENTS CLIMA SL | Apoderado Solidario | 14/08/2024 | |
CENTRAL DE REPARACIONS I MANTENIMENTS CLIMA SL | Secretario No Consejero | 06/08/2024 | |
RIME ENERGIA SL | Apoderado | 21/05/2024 | |
ACTIVA SOLUCIONES ENERGETICAS 2020 SL | Apoderado | 21/05/2024 | |
ASI SERVICIOS ENERGETICOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/05/2024 | |
ASI SERVICIOS ENERGETICOS SL | Secretario No Consejero | 30/04/2024 | |
BIT ADVANCED MARKETING SL | Apoderado Solidario | 21/03/2024 | |
GREMISAT SL | Secretario No Consejero | 29/11/2023 | |
GREMISAT SL | Apoderado | 29/11/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL
Empresa: HOMESERVE IBERIA SL
Apoderado
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
- Prieto Gibello Fernando
- Vial Torres Ternero Luis
- Zardoya Serrano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 465618, I/A 100 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alarcon Del Arco Marta
- Alvarez Ruiz Diego
- Amelie Odile Grandamme
- Boto Lazaro Alvaro
- De La Hera Freitag Ignacio
- Diaz Mauriño Lopez Juan
- Fernandez-olano Martinez-cattaneo Pedro-luis
- Hermida Jimenez Beatriz-maria
- Imaz Creo Pedro
- Lopez Ruiz Sara
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Martin Morera Virginia
- Martinez Oleaga Lara Maria
- Marzal Garcia Arturo
- Mayor Moranchel Eva Maria
- Nuñez-milara Gomez Alejandro
- Olea Aparicio Alejandra
- Pardo Calvete Guillermo
- Prieto Gibello Fernando
- Reinoso Simon Gabriel
- Ruiz Escribano Elena Maria
- Sanz Herrero Carlos
- Serrrano Rico Vanesa
- Vial Torres Ternero Luis
- Viniegra Escanero Jose Enrique
- Zardoya Serrano Sergio
Apoderado Solidario
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
- Mugica Nicolas Izaskun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 455882, I/A 7 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Presidente
Secretario No Consejero
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 455882, I/A 6 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 708954, I/A 4 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: RIME ENERGIA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 526847, I/A 7 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: ASI SERVICIOS ENERGETICOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Ruiz Diego
- Boto Lazaro Alvaro
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
- De La Hera Freitag Ignacio
- Diaz Mauriño Lopez Juan
- Fernandez-olano Martinez-cattaneo Pedro-luis
- Flores Torre Maria Ines
- Grandamme Amelie Odile
- Hermida Jimenez Beatriz-maria
- Imaz Creo Pedro
- Lopez Ruiz Sara
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Martin Morera Virginia
- Martinez Oleaga Lara Maria
- Marzal Garcia Arturo
- Mayor Moranchel Eva Maria
- Mayordomo Sanchez Maria
- Mugica Nicolas Izaskun
- Olea Aparicio Alejandra
- Pardo Calvete Guillermo
- Reinoso Simon Gabriel
- Rodriguez Torres Maria De La Paz
- Ruiz Escribano Elena Maria
- Sanz Herrero Carlos
- Serrano Rico Vanesa
- Vial Torres Ternero Luis
- Viniegra Escanero Jose Enrique
- Zardoya Serrano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 307128, I/A 8 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: ASI SERVICIOS ENERGETICOS SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17808 , F 90, S 8, H M 307128, I/A 7 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: BIT ADVANCED MARKETING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
- Mugica Nicolas Izaskun
- Pedrosa Anton Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 225, S 8, H PM 73715, I/A 4 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-07
Empresa: LINACAL SL
Apoderado
- Alvarez Ruiz Diego
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
- De La Hera Freitag Ignacio
- Hermida Jimenez Beatriz-maria
- Hermida Jimenez Beatriz-maria
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Martinez Oleaga Lara Maria
- Martinez Oleaga Lara Maria
- Mayor Moranchel Eva Maria
- Mugica Nicolas Izaskun
- Mugica Nicolas Izaskun
- Odile Grandamme Amelie
- Olea Aparicio Alejandra
- Olea Aparicio Alejandra
- Pardo Calvete Guillermo
- Prieto Gibello Fernando
- Prieto Gibello Fernando
- Reinoso Simon Gabriel
- Reinoso Simon Gabriel
- Rodriguez Torres Maria De La Paz
- Ruiz Escribano Elena Maria
- Serrano Rico Vanesa
- Serrano Rico Vanesa
- Tarragato Pardo Miguel
- Vial Torres Ternero Luis
- Viniegra Escanero Jose Enrique
- Zardoya Serrano Sergio
- Zardoya Serrano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 209, S 8, H NA 13050, I/A 22 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-31
Empresa: GREMISAT SL
Apoderado
- Alvarez Ruiz Diego
- Boto Lazaro Alvaro
- Cerezo Miranda Paloma Isabel
- De La Hera Freitag Ignacio
- Diaz Mauriño Lopez Juan
- Grandamme Amelie Odile
- Hermida Jimenez Beatriz-maria
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Lopez Seisdedos Ana Belen
- Martinez Oleaga Lara Maria
- Marzal Garcia Arturo
- Mayor Moranchel Eva Maria
- Mugica Nicolas Izaskun
- Olea Aparicio Alejandra
- Pardo Calvete Guillermo
- Reinoso Simon Gabriel
- Rodriguez Torres Maria De La Paz
- Ruiz Escribano Elena Maria
- Serrano Rico Vanesa
- Vial Torres Ternero Luis
- Viniegra Escanero Jose Enrique
- Zardoya Serrano Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15093 , F 6, S 8, H M 252072, I/A 9 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
VER MAS ACTOS
Información de CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL
Mostramos los datos de CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos