RUIZ DE AZCARATE VARELA PABLO
Informe ejecutivo de RUIZ DE AZCARATE VARELA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUIZ DE AZCARATE VARELA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCON Y CASADO SA | Presidente | 05/04/2010 | 23/11/2015 |
BARCON Y CASADO SA | Consejero | 05/04/2010 | 23/11/2015 |
CATENON SA | Consejero | 04/11/2010 | 24/06/2011 |
ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL | Secretario | 30/07/2010 | 07/02/2011 |
ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL | Consejero | 30/07/2010 | 07/02/2011 |
VINCULACIONES DE RUIZ DE AZCARATE VARELA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE AZCARATE VARELA PABLO
Empresa: BARCON Y CASADO SA
Consejero
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
Presidente
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27262 , F 130, S 8, H M 60759, I/A 19 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Empresa: BARCON Y CASADO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cuervo-arango Martinez Carlos
- Gonzalez Martinez Francisco Javier
- Portal Dominguez Jesus
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
- Sanz Domingo Antonio
Presidente
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27262 , F 129, S 8, H M 60759, I/A 18 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Empresa: CATENON SA
Consejero Delegado
Consejero
- Hafner Temboury Fernando
- Navarro Barquin Miguel Angel
- Rosenberg Michael Steven
- Ruiz De Azcarate Varela Javier
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
- Sicilia Cavanillas Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 189, S 8, H M 251029, I/A 31 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-28
Empresa: ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL
Consejero
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
Secretario
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42045 , F 132, S 8, H B 147829, I/A 18 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Empresa: CATENON SA
Consejero
- Rosenberg Michael Steven
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
- Sicilia Cavanillas Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 178, S 8, H M 251029, I/A 23 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Empresa: ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Escoda Montal Joaquin
- Fontanals De Nadal Ramon
- Guerra Mercadal Ignacio
- Pereira Rosalen Eduardo
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
Presidente
Secretario
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34482 , F 160, S 8, H B 147829, I/A 16 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-08
Empresa: BARCON Y CASADO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cuervo-arango Martinez Carlos
- Gonzalez Martinez Francisco Javier
- Portal Dominguez Jesus
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
- Sanz Domingo Antonio
Presidente
- Ruiz De Azcarate Varela Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606 , F 9, S 8, H M 60759, I/A 13 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-28
Información de RUIZ DE AZCARATE VARELA PABLO
Mostramos los datos de RUIZ DE AZCARATE VARELA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE AZCARATE VARELA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos