GUERRA MERCADAL IGNACIO
Informe ejecutivo de GUERRA MERCADAL IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GUERRA MERCADAL IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADICALARMOUR SL | Administrador Unico | 04/07/2022 |
VINCULACIONES DE GUERRA MERCADAL IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRA MERCADAL IGNACIO
Empresa: GAMMA CONTENT INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Guerra Mercadal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47414 , F 107, S 8, H B 551096, I/A 6 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-08
Empresa: LOGISTALFA SL
Administrador Unico
- Guerra Mercadal Ignacio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32094 , F 167, S 8, H B 201705, I/A 3 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: RADICALARMOUR SL
Administrador Unico
- Guerra Mercadal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47916 , F 140, S 8, H B 566303, I/A 3 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-08
Empresa: TWELVE OAKS PICTURES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barro Calzada Jose
- Guerra Mercadal Ignacio
- Lamarca Flinch Ignacio
Presidente
- Guerra Mercadal Ignacio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40745 , F 172, S 8, H B 370556, I/A 11 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-08
Empresa: TWELVE OAKS PICTURES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barro Calzada Jose
- Guerra Mercadal Ignacio
- Lamarca Flinch Ignacio
Presidente
- Guerra Mercadal Ignacio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40745 , F 171, S 8, H B 370556, I/A 9 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-08
Empresa: GAMMA CONTENT INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Barro Calzada Jose Francisco
- Guerra Mercadal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47414 , F 159, S 8, H B 551096, I/A 2 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-08
Empresa: ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fontanals De Nadal Ramon
- Guerra Mercadal Ignacio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34615 , F 83, S 8, H M 622754, I/A 11 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-28
Empresa: ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL
Consejero Delegado
- Guerra Mercadal Ignacio
Consejero
- Fontanals De Nadal Ramon
- Guerra Mercadal Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34615 , F 83, S 8, H M 622754, I/A 11 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-28
Empresa: ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cela Lopez David
- Escoda Montal Joaquin
- Fontanals De Nadal Ramon
- Guerra Mercadal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34615 , F 79, S 8, H M 622754, I/A 5 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Empresa: GESTIO ATALAIA SPORTS SL
Administrador Unico
- Guerra Mercadal Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31650 , F 116, S 8, H B 197109, I/A 7 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-08
VER MAS ACTOS
Información de GUERRA MERCADAL IGNACIO
Mostramos los datos de GUERRA MERCADAL IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRA MERCADAL IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos