RUIZ CORTINA SIERRA MARIA LUISA
Informe ejecutivo de RUIZ CORTINA SIERRA MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ CORTINA SIERRA MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO JEREZ SL | Secretario | 02/01/2014 |
VINCULACIONES DE RUIZ CORTINA SIERRA MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CORTINA SIERRA MARIA LUISA
Empresa: RADIO JEREZ SL
Presidente
Secretario
- Ruiz Cortina Sierra Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 34, S 8, H CA 1595, I/A 32 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-11
Empresa: RADIO JEREZ SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ruiz Cortina Sierra Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 34, S 8, H CA 1595, I/A 32 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-11
Empresa: ALCESTES SL
Consejero
- Ruiz Cortina Sierra Angela
- Ruiz Cortina Sierra Federico
- Ruiz Cortina Sierra Maria Luisa
- Ruiz Cortina Sierra Trinidad
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 101, S 8, H CA 2706, I/A 8 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-11
Empresa: ALCESTES SL
Consejero
- Ruiz Cortina Sierra Angela
- Ruiz Cortina Sierra Federico
- Ruiz Cortina Sierra Maria Luisa
- Ruiz Cortina Sierra Trinidad
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 100, S 8, H CA 2706, I/A 6 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-11
Empresa: ALBARIZAS COMUNICACION SA
Consejero
- Ruiz Cortina Sierra Angela
- Ruiz Cortina Sierra Federico
- Ruiz Cortina Sierra Maria Luisa
- Ruiz Cortina Sierra Trinidad
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Ruiz Cortina Sierra Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 19, S 8, H CA 15658, I/A 16 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-11
Empresa: RADIO JEREZ SL
Vicepresidente
- Ruiz Cortina Sierra Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 33, S 8, H CA 1595, I/A 30 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-11
Información de RUIZ CORTINA SIERRA MARIA LUISA
Mostramos los datos de RUIZ CORTINA SIERRA MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CORTINA SIERRA MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos