RUIZ CORTINA SIERRA ANGELA
Informe ejecutivo de RUIZ CORTINA SIERRA ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ CORTINA SIERRA ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO JEREZ SL | Presidente | 02/01/2014 | |
RADIO JEREZ SL | Apoderado | 02/01/2014 |
VINCULACIONES DE RUIZ CORTINA SIERRA ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CORTINA SIERRA ANGELA
Empresa: RADIO JEREZ SL
Apoderado
- Ruiz Cortina Sierra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 34, S 8, H CA 1595, I/A 33 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-11
Empresa: RADIO JEREZ SL
Presidente
- Ruiz Cortina Sierra Angela
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 34, S 8, H CA 1595, I/A 32 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-11
Empresa: RADIO JEREZ SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
- Ruiz Cortina Sierra Angela
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 34, S 8, H CA 1595, I/A 32 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-11
Empresa: ALCESTES SL
Apoderado Solidario
- Ruiz Cortina Sierra Angela
- Ruiz Cortina Sierra Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 101, S 8, H CA 2706, I/A 9 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-11
Empresa: ALCESTES SL
Consejero
- Ruiz Cortina Sierra Angela
- Ruiz Cortina Sierra Federico
- Ruiz Cortina Sierra Maria Luisa
- Ruiz Cortina Sierra Trinidad
Presidente
- Ruiz Cortina Sierra Angela
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 101, S 8, H CA 2706, I/A 8 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-11
Empresa: ALCESTES SL
Apoderado Solidario
- Ruiz Cortina Sierra Angela
- Ruiz Cortina Sierra Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 100, S 8, H CA 2706, I/A 7 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-11
Empresa: ALCESTES SL
Consejero
- Ruiz Cortina Sierra Angela
- Ruiz Cortina Sierra Federico
- Ruiz Cortina Sierra Maria Luisa
- Ruiz Cortina Sierra Trinidad
Presidente
- Ruiz Cortina Sierra Angela
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 100, S 8, H CA 2706, I/A 6 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-11
Empresa: ALBARIZAS COMUNICACION SA
Consejero
- Ruiz Cortina Sierra Angela
- Ruiz Cortina Sierra Federico
- Ruiz Cortina Sierra Maria Luisa
- Ruiz Cortina Sierra Trinidad
Presidente
- Ruiz Cortina Sierra Angela
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 19, S 8, H CA 15658, I/A 16 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-11
Empresa: ALBARIZAS COMUNICACION SA
Consejero
- Ruiz Cortina Sierra Angela
- Ruiz Cortina Sierra Federico
- Ruiz Cortina Sierra Trinidad
Presidente
- Ruiz Cortina Sierra Angela
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 181, S 8, H CA 15658, I/A 13 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-11
Empresa: ALBARIZAS COMUNICACION SA
Consejero
- Gonzalez Otal Sergio
- Perez Alvarez Carlos Roberto
- Polanco Soutullo Guillermo
- Ruiz Cortina Reimondez Francisco
- Ruiz Cortina Sierra Angela
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 181, S 8, H CA 15658, I/A 13 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-11
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ CORTINA SIERRA ANGELA
Mostramos los datos de RUIZ CORTINA SIERRA ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CORTINA SIERRA ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos