RUIZ CORREA PABLO
Informe ejecutivo de RUIZ CORREA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ CORREA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERBANK SA | Apoderado | 11/01/2018 | 18/02/2020 |
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 08/01/2018 | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE RUIZ CORREA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CORREA PABLO
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39508 , F 45, S 8, H M 520137, I/A 596 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Empresa: BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 212, S 8, H CU 8714, I/A 263 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-16
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado
- Diez Cerezo Maria De La Calle
- Gomez Lopez Juan Manuel
- Ruiz Correa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35657 , F 63, S 8, H M 520137, I/A 381 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Información de RUIZ CORREA PABLO
Mostramos los datos de RUIZ CORREA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CORREA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos