BRUN TORRES JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BRUN TORRES JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BRUN TORRES JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERBANK SA | Apoderado Solidario | 20/02/2018 | 04/08/2021 |
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 08/01/2018 | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE BRUN TORRES JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUN TORRES JOSE MARIA
Empresa: LIBERBANK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35657 , F 77, S 8, H M 520137, I/A 396 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
Empresa: BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 212, S 8, H CU 8714, I/A 263 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-16
Información de BRUN TORRES JOSE MARIA
Mostramos los datos de BRUN TORRES JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUN TORRES JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos