RUIZ AZNAR MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de RUIZ AZNAR MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ AZNAR MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES FASER SL | Consejero | 07/01/2020 | |
INMUEBLES FASER SL | Presidente | 23/12/2013 |
VINCULACIONES DE RUIZ AZNAR MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ AZNAR MARIA DEL PILAR
Empresa: INMUEBLES FASER SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Juan Cebrian Fernando
- Ruiz Aznar Maria Del Pilar
- Suz Ruiz Maria Angeles
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 204, S 8, H M 465806, I/A 6 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: INMUEBLES SUZ RUIZ SL
Presidente
- Ruiz Aznar Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 204, S 8, H M 465806, I/A 4 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Información de RUIZ AZNAR MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de RUIZ AZNAR MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ AZNAR MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos