DE JUAN CEBRIAN FERNANDO
Informe ejecutivo de DE JUAN CEBRIAN FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE JUAN CEBRIAN FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES FASER SL | Administrador Solidario | 07/01/2020 |
VINCULACIONES DE DE JUAN CEBRIAN FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE JUAN CEBRIAN FERNANDO
Empresa: INMUEBLES FASER SL
Administrador Solidario
- De Juan Cebrian Fernando
- Suz Ruiz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 204, S 8, H M 465806, I/A 6 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: INMUEBLES FASER SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Juan Cebrian Fernando
- Ruiz Aznar Maria Del Pilar
- Suz Ruiz Maria Angeles
Presidente
- De Juan Cebrian Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 204, S 8, H M 465806, I/A 6 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: INMUEBLES SUZ RUIZ SL
Presidente
- De Juan Cebrian Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25844 , F 204, S 8, H M 465806, I/A 4 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Información de DE JUAN CEBRIAN FERNANDO
Mostramos los datos de DE JUAN CEBRIAN FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE JUAN CEBRIAN FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos