RUFO MARTINEZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de RUFO MARTINEZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUFO MARTINEZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMA 99 SL | Administrador Solidario | 21/11/2014 | |
AGUILAS RUSTICA SL | Apoderado | 10/09/2014 |
VINCULACIONES DE RUFO MARTINEZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUFO MARTINEZ MARTINEZ
Empresa: BUSINESS PO 2011 SL
Apoderado
- Rufo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 78, S 8, H MU 78741, I/A 8 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-30
Empresa: BUSINESS PO 2011 SL
Apoderado
- Rufo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 74, S 8, H MU 78741, I/A 5 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-30
Empresa: COMA 99 SL
Administrador Solidario
- Diego Martinez Martinez
- Rufo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 119, S 8, H MU 28884, I/A 2 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-30
Empresa: AGUILAS RUSTICA SL
Apoderado
- Rufo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2988 , F 37, S 8, H MU 78733, I/A 5 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-30
Empresa: LIVING FOR SALE SL
Administrador Unico
- Rufo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 17, S 8, H MU 76808, I/A 2 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-30
Empresa: LIVING FOR SALE SL
Administrador Unico
- Rufo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 16, S 8, H MU 76808, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-30
Empresa: LIVING FOR SALE SL
Socio Único
- Rufo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 16, S 8, H MU 76808, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-30
Información de RUFO MARTINEZ MARTINEZ
Mostramos los datos de RUFO MARTINEZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUFO MARTINEZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos