DIEGO MARTINEZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de DIEGO MARTINEZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIEGO MARTINEZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMA 99 SL | Administrador Solidario | 21/11/2014 |
VINCULACIONES DE DIEGO MARTINEZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEGO MARTINEZ MARTINEZ
Empresa: CABO NORTE SL
Administrador Unico
- Diego Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46 , F 37, S 8, H MU 960, I/A 7 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-30
Empresa: PRODORNA SL
Liquidador
- Diego Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 166, S 8, H MU 31897, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-30
Empresa: PRODORNA SL
Administrador Unico
- Diego Martinez Martinez
Liquidador
- Diego Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 166, S 8, H MU 31897, I/A 4 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-30
Empresa: CERYAGRI SL
Liquidador
- Diego Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 118, S 8, H MU 85283, I/A 2 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-30
Empresa: CERYAGRI SL
Administrador Unico
- Diego Martinez Martinez
Liquidador
- Diego Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 118, S 8, H MU 85283, I/A 2 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-30
Empresa: COMA 99 SL
Administrador Solidario
- Diego Martinez Martinez
- Rufo Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 119, S 8, H MU 28884, I/A 2 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-30
Empresa: CERYAGRI SL
Administrador Unico
- Diego Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 117, S 8, H MU 85283, I/A 1 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-30
Empresa: CERYAGRI SL
Socio Único
- Diego Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 117, S 8, H MU 85283, I/A 1 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-30
Empresa: RESTAURANTE DIEGO Y BONI SL
Liquidador
- Diego Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 29, S 8, H MU 39559, I/A 3 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-30
Empresa: RESTAURANTE DIEGO Y BONI SL
Administrador Unico
- Diego Martinez Martinez
Liquidador
- Diego Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 29, S 8, H MU 39559, I/A 3 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-30
Información de DIEGO MARTINEZ MARTINEZ
Mostramos los datos de DIEGO MARTINEZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEGO MARTINEZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos