RUDY COBO SANDRA
Informe ejecutivo de RUDY COBO SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUDY COBO SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO REDONDO GLOBAL SL | Administrador Solidario | 26/08/2024 | |
OPINA 360 SL | Administrador Solidario | 29/05/2023 | |
REDONDO Y ASOCIADOS CONSULTORES POLITICOS Y DE ESTRATEGIA SL | Administrador Solidario | 30/12/2021 | |
ERRE Y ASOCIADOS CONSULTORES DE COMUNICACION SL | Administrador Unico | 12/06/2018 | |
ERRE Y ASOCIADOS CONSULTORES DE COMUNICACION SL | Apoderado | 04/04/2017 |
VINCULACIONES DE RUDY COBO SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUDY COBO SANDRA
Empresa: GRUPO REDONDO GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Redondo Bacaicoa Ivan
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831821, I/A 1 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: OPINA 360 SL
Administrador Solidario
- Redondo Bacaicoa Ivan
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45201 , F 100, S 8, H M 795400, I/A 1 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Administrador Solidario
- Redondo Bacaicoa Ivan
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42896 , F 115, S 8, H M 758332, I/A 1 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-28
Socio Único
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26633 , F 125, S 8, H M 479993, I/A 9 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Administrador Unico
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26633 , F 124, S 8, H M 479993, I/A 8 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Apoderado
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26633 , F 123, S 8, H M 479993, I/A 7 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Administrador Unico
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26633 , F 122, S 8, H M 479993, I/A 6 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Socio Único
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26633 , F 122, S 8, H M 479993, I/A 3 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-28
Administrador Unico
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26633 , F 121, S 8, H M 479993, I/A 2 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Información de RUDY COBO SANDRA
Mostramos los datos de RUDY COBO SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUDY COBO SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos