REDONDO BACAICOA IVAN
Informe ejecutivo de REDONDO BACAICOA IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REDONDO BACAICOA IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO REDONDO GLOBAL SL | Administrador Solidario | 26/08/2024 | |
REDONDO KAPITAL SL | Administrador Unico | 10/04/2024 | |
OPINA 360 SL | Administrador Solidario | 29/05/2023 | |
REDONDO Y ASOCIADOS CONSULTORES POLITICOS Y DE ESTRATEGIA SL | Administrador Solidario | 30/12/2021 |
VINCULACIONES DE REDONDO BACAICOA IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO BACAICOA IVAN
Empresa: GRUPO REDONDO GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Redondo Bacaicoa Ivan
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 831821, I/A 1 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-28
Empresa: REDONDO KAPITAL SL
Administrador Unico
- Redondo Bacaicoa Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46740 , F 110, S 8, H M 820419, I/A 1 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Empresa: REDONDO KAPITAL SL
Socio Único
- Redondo Bacaicoa Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46740 , F 110, S 8, H M 820419, I/A 1 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Empresa: OPINA 360 SL
Administrador Solidario
- Redondo Bacaicoa Ivan
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45201 , F 100, S 8, H M 795400, I/A 1 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Administrador Solidario
- Redondo Bacaicoa Ivan
- Rudy Cobo Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42896 , F 115, S 8, H M 758332, I/A 1 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-28
Administrador Unico
- Redondo Bacaicoa Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26633 , F 124, S 8, H M 479993, I/A 8 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Administrador Unico
- Redondo Bacaicoa Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26633 , F 122, S 8, H M 479993, I/A 6 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Administrador Unico
- Redondo Bacaicoa Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26633 , F 121, S 8, H M 479993, I/A 2 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Administrador Unico
- Redondo Bacaicoa Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26633 , F 120, S 8, H M 479993, I/A 1 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
Información de REDONDO BACAICOA IVAN
Mostramos los datos de REDONDO BACAICOA IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO BACAICOA IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos