RUDIEZ SCHUETT MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de RUDIEZ SCHUETT MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUDIEZ SCHUETT MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES ELRU SL | Administrador Unico | 19/03/2019 | 23/10/2023 |
INVERSIONES ELRU SL | Administrador Unico | 17/02/2009 | 26/07/2010 |
INVERSIONES ELRU SL | Presidente | 17/02/2009 | |
INVERSIONES ELRU SL | Consejero | 17/02/2009 |
VINCULACIONES DE RUDIEZ SCHUETT MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUDIEZ SCHUETT MARIA EUGENIA
Empresa: INVERSIONES ELRU SL
Administrador Unico
- Rudiez Schuett Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 198, S 8, H S 37263, I/A 2 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-39
Empresa: INVERSIONES ELRU SL
Administrador Unico
- Rudiez Schuett Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24941 , F 96, S 8, H M 449105, I/A 6 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: INVERSIONES ELRU SL
Administrador Unico
- Rudiez Schuett Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24941 , F 95, S 8, H M 449105, I/A 4 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-28
Empresa: INVERSIONES ELRU SL
Administrador Unico
- Rudiez Schuett Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24941 , F 95, S 8, H M 449105, I/A 3 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28
Empresa: INVERSIONES ELRU SL
Consejero Delegado
Consejero
- Elorz Rudier Celso
- Elorz Rudiez Maria Eugenia
- Rudiez Schuett Maria Eugenia
Presidente
- Rudiez Schuett Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24941 , F 95, S 8, H M 449105, I/A 3 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28
Información de RUDIEZ SCHUETT MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de RUDIEZ SCHUETT MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUDIEZ SCHUETT MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos