ELORZ RUDIEZ MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de ELORZ RUDIEZ MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELORZ RUDIEZ MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES ELRU SL | Administrador Unico | 23/10/2023 | |
BRATENIA GESTORA DE PARTICIPACIONES SL | Socio Unico | 19/10/2020 | |
BRATENIA GESTORA DE PARTICIPACIONES SL | Administrador Unico | 19/10/2020 | |
INVERSIONES ELRU SL | Apoderado | 19/03/2019 |
VINCULACIONES DE ELORZ RUDIEZ MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELORZ RUDIEZ MARIA EUGENIA
Empresa: INVERSIONES ELRU SL
Administrador Unico
- Elorz Rudiez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 198, S 8, H S 37263, I/A 2 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-39
Empresa: Y WHY NOT EVENTOS Y CONCIERGE SL
Liquidador
- Elorz Rudiez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32499 , F 181, S 8, H M 584989, I/A 2 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Empresa: Y WHY NOT EVENTOS Y CONCIERGE SL
Administrador Unico
- Elorz Rudiez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32499 , F 181, S 8, H M 584989, I/A 2 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Administrador Unico
- Elorz Rudiez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40980 , F 101, S 8, H M 726918, I/A 1 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Socio Único
- Elorz Rudiez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40980 , F 101, S 8, H M 726918, I/A 1 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Empresa: INVERSIONES ELRU SL
Apoderado
- Elorz Rudiez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24941 , F 97, S 8, H M 449105, I/A 7 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: Y WHY NOT EVENTOS Y CONCIERGE SL
Administrador Unico
- Elorz Rudiez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32499 , F 177, S 8, H M 584989, I/A 1 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Empresa: UOMBAT GESTION INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Elorz Rudiez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18794 , F 150, S 8, H M 327644, I/A 7 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28
Empresa: INVERSIONES ELRU SL
Consejero Delegado
- Elorz Rudiez Maria Eugenia
Consejero
- Elorz Rudier Celso
- Elorz Rudiez Maria Eugenia
- Rudiez Schuett Maria Eugenia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24941 , F 95, S 8, H M 449105, I/A 3 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28
Información de ELORZ RUDIEZ MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de ELORZ RUDIEZ MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELORZ RUDIEZ MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos