RUBIO SAN EMETERIO JULIAN CARLOS
Informe ejecutivo de RUBIO SAN EMETERIO JULIAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBIO SAN EMETERIO JULIAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRISERCAN SL | Administrador Unico | 02/02/2010 |
VINCULACIONES DE RUBIO SAN EMETERIO JULIAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO SAN EMETERIO JULIAN CARLOS
Empresa: TRANSPORTES AGRARIOS RUBIO SL
Liquidador Solidario
- Echevarria San Roman Maria Teresa
- Rubio San Emeterio Julian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 28, S 8, H S 27944, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-39
Empresa: TRANSPORTES AGRARIOS RUBIO SL
Administrador Solidario
- Echevarria San Roman Maria Teresa
- Rubio San Emeterio Julian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 28, S 8, H S 27944, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-39
Empresa: TRANSPORTES AGRARIOS RUBIO SL
Administrador Solidario
- Echevarria San Roman Maria Teresa
- Rubio San Emeterio Julian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 26, S 8, H S 27944, I/A 1 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-39
Empresa: AGRISERCAN SL
Administrador Unico
- Rubio San Emeterio Julian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 217, S 8, H S 16870, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-39
Empresa: AGRISERCAN SL
Administrador Mancomunado
- Rogelio Lavin Perojo
- Rubio San Emeterio Julian Carlos
- Tomas Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 217, S 8, H S 16870, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-39
Información de RUBIO SAN EMETERIO JULIAN CARLOS
Mostramos los datos de RUBIO SAN EMETERIO JULIAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO SAN EMETERIO JULIAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos