ECHEVARRIA SAN ROMAN MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ECHEVARRIA SAN ROMAN MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ECHEVARRIA SAN ROMAN MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUYASOC SL | Administrador Solidario | 24/01/2013 |
VINCULACIONES DE ECHEVARRIA SAN ROMAN MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEVARRIA SAN ROMAN MARIA TERESA
Empresa: TRANSPORTES AGRARIOS RUBIO SL
Liquidador Solidario
- Echevarria San Roman Maria Teresa
- Rubio San Emeterio Julian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 28, S 8, H S 27944, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-39
Empresa: TRANSPORTES AGRARIOS RUBIO SL
Administrador Solidario
- Echevarria San Roman Maria Teresa
- Rubio San Emeterio Julian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 28, S 8, H S 27944, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-39
Empresa: TRANSPORTES AGRARIOS RUBIO SL
Administrador Solidario
- Echevarria San Roman Maria Teresa
- Rubio San Emeterio Julian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 26, S 8, H S 27944, I/A 1 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-39
Empresa: RUYASOC SL
Administrador Solidario
- Echevarria San Roman Maria Teresa
- Rubio San Emeterio Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 137, S 8, H S 27823, I/A 1 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-39
Información de ECHEVARRIA SAN ROMAN MARIA TERESA
Mostramos los datos de ECHEVARRIA SAN ROMAN MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEVARRIA SAN ROMAN MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos