RUBIO NOVAS MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de RUBIO NOVAS MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBIO NOVAS MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 19/06/2015 | 26/04/2021 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 14/12/2012 | 02/03/2015 |
VINCULACIONES DE RUBIO NOVAS MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO NOVAS MARIA DEL CARMEN
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albacete Navarro Julia Inmaculada
- Badia Crespo Miren Itxaso
- Barroso Diaz Maria Fatima
- Carabal Guaita Amparo Eva
- Carazo Jimenez Beatriz
- Cuesta Balsera Maria Jose
- Etxezarreta Fraile Iker
- Fernandez Gonzalez Jose Maria
- Fernandez Llorente Maria Almudena
- Fernandez Martin Luis Maria
- Florido Ramirez Leticia Del Pino
- Fontecha Fernandez Eloy
- Fontecha Fernandez Eloy
- Garcia Carames Carlos Antonio
- Garcia-dies Pastrana Marcos
- Garcia Molina Raquel
- Gomez Jimenez Javier
- Gomez Ruiz Maria Nieves
- Gonzalez Gonzalez Maria Fatima
- Gonzalez Simon Angel
- Guzman Gil Nuria
- Manrubia Silva Jose Miguel
- Marco Martinez Martin
- Martin Gaspar Roberto
- Megia Hernandez Ruben
- Miguel Borge Carlos
- Millan Malaga Marta
- Moran Salvador Silvia
- Olaya Rico Pablo
- Ortego Cobos Aroa
- Outeiral Casal Ninfa Maria
- Pallares Prada Angel
- Pedro Perez Francesca Maria
- Perez Garcia Andres
- Perez Morcillo Alexandre
- Posada Garcia Maria Inmaculada
- Reñones Navas Braulia
- Sevilla Martinez Jorge
- Suarez Orive Virginia
- Torrijos Terron Maria Dolores
- Valcarcel Cienfuegos Jose Ignacio
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Acuña Pineda Luis Manuel
- Agrelo Rivas Ana Maria
- Alvarez Moreno Isabel Matilde
- Ariza Fernandez Laura
- Arjona Martinez Monica
- Asencio Albarracin Salud Maria
- Aviles Alvarez Isabel
- Ayala Balaguer Frederic
- Bajona Gamisans Jose
- Baldazo Fernandez Javier
- Ballester Bonet Maria Nieves
- Baltar Muria Ruben
- Baño Mengual Francisco Javier
- Baron Alvarez Beatriz
- Barrena Duran Bonifacio
- Barro Fernandez Dulce Maria
- Batlle Bardi Dolors Aurelia
- Bayo Gutierrez Maria Luisa
- Baz Blanco Olga
- Bernal Subirada Ana
- Blanchart Forne Aleix
- Bravo Perez Juan Jose
- Briones Ortuño Miguel Angel
- Bueno Bravo Fernando
- Caballe Teixido Monica
- Caballero Mateos Maria J Ose
- Camats Guardia Sergi
- Campos Manrique Francisco
- Cancelas Conde Xoan
- Cap Rodriguez Cristina
- Castellanos Pueblas Miguel Angel
- Castillo Gibert Laura
- Castro Bahamonde Lidia
- Cejuela Aceña Francisca
- Cejuela Aceña Francisca
- Cerdan Cardona Juan Carlos
- Cervellera Perez Juan Antonio
- Chang Mei-chyi
- Chicote Crego Juan Jesus
- Cordon Jabato Sergi
- Corredor Cuervo Diana Fernanda
- Cruz Ortega Antonio
- Cuellar Valderrama Oscar Javier
- De Paz Perez Maria Candelaria
- De Santos Fernandez Laura
- Del Cuerpo Gabriel Jana
- Del Valle Lopez Miguel Angel
- Delgado Losa Ignacio
- Delso Dominguez Fernando
- Diaz Gonzalez Natalia
- Diez Villar Beatriz
- Duro Fernandez Ana Isabel
- Eceiza Verano Juan Jose
- Escribano Perez Laura
- Esteve Gomez Inmaculada
- Estrade Usano Georgina
- Fernandez Gandullo Jesus
- Fernandez Linares Ana Isabel
- Fernandez Piñero Cristina
- Fontecha Fernandez Eloy
- Fuentes Gonzalez Cristina
- Gala Alonso Maria Del Carmen
- Galindo Conde Laura Maria
- Gallardo Lopez Marta
- Garcia-aranda Zarate Carlos
- Garcia Criado Francisca
- Garcia Delgado Eloina
- Garcia Gius Flora
- Garcia Jimenez Jesus
- Garcia Martin Maria Del Carmen
- Garcia Triguero Sergio
- Gil Garcia Maria Del Carmen
- Gimenez Bergada Susana
- Gonzalez Aguilera Sergio
- Gonzalez Del Amo Gemma
- Gonzalez Gracia Maria Teresa
- Gonzalez Hermes Romailis Margarita
- Gonzalez Jimenez Maria Jose
- Gonzalez Robles Fernando
- Gras Garcia Susana
- Grueso Martinez Eva
- Guerrero Barba Maria Esther
- Guerrero Roman Cristina
- Gutierrez Sacristan Vanessa
- Gutierrez Vega Ana Isabel
- Hazen De San Juan Marta
- Hernandez Gamero Jose Manuel
- Hernandez Gonzalez Maria Guadalupe
- Hernandez Perez Candida
- Hidalgo Rodriguez Lidia
- Hospital Llop Elisenda
- Jimenez Perez Angel Jesus
- Jofre Lopez Eduard
- Juste Casanova Juan Carlos
- Lage Gonzalez Maria Isabel
- Lazaro Cid Javier
- Lopez Gayo Isabel
- Lopez Lopez Maria Jose
- Luque Carrillo Jesus
- Luque Carrillo Manuel Jesus
- Malagon Navas Javier
- Malagon Navas Javier
- Maresma Magem Monica
- Martin Guardo Jose Angel
- Martin Jurado Eva
- Martin Molina Laura
- Martin Perez Nuria
- Martin Ruiz Maria Luisa
- Martin Zaragoza Inmaculada
- Martinez Artigas Sergio
- Martinez De La Cuerda Francisco
- Martinez Fernandez Maria Angeles
- Martinez Gimenez Juana
- Martinez Gomez Rosa
- Martinez Gonzalez Mariano
- Martinez Guerediaga Txomin
- Martinez Orta Tania
- Martinez Picazo Augusto Jesus
- Mateo Parellada Nieves
- Merino Martinez Maria Luisa
- Michelena Rodriguez Imanol
- Miralles Gregori Alejandro
- Mogica Sastre Jose Antonio
- Moreno Muñoz Maria De Africa
- Muñoz Villen Javier
- Nieto Fructuoso Dionisio
- Ordas Lacasta Cristina
- Pallares Nieto Meritxell
- Palomino Rosado Irene
- Pastor Corredor Maria Isabel
- Pedrero Muela Juan Carlos
- Pellitero Alonso Francisco Javier
- Perez Alonso Sandra
- Perez Gonzalez Marcos Ivan
- Picañol Vila Andreu
- Pizarro Del Valle Maria Esther
- Poch Ros Marta
- Pombo Gonzalez Victor Manuel
- Porta Torras Josep
- Prieto Moreno Elena
- Pulido Puerto Miguel Angel
- Quiroga Limia Antonio
- Ramirez Alvarez Pilar
- Ramos Perandones Magin
- Reyero Villarroel Vicente
- Reyes Hidalgo Maria Del Carme
- Roca Lozano Sara
- Rodriguez Garcia Elena
- Rovira Riera Judit
- Roy Ruiz Eva
- Rubio Novas Maria Del Carmen
- Ruiz Alvarez Raquel
- Salvador Amores Manuela
- Sanchez Curquejo Estibaliz
- Sanchez Jorques Victor
- Sanchez Jorques Victor
- Sanchez Jorques Victor
- Sanchez Martin Ana Maria
- Sanchez Perez Ana
- Sanz Puchades Victor Manuel
- Soriano Muniente Manel
- Sorribes Bordas Encarnacion
- Taboada Gonzalez Daniel
- Tarres Garcia Laia
- Torta Belbis Jorge
- Trell Bergua Adriana
- Urpi Prades Immaculada
- Urtasun Mendez Ana
- Verdejo Alonso Maria Guadalupe
- Viejo Castro Braulio Jesus
- Vima Serra Antoni
- Vinaixa Sanchez Joan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 3, S 8, H BI 17,A , I/ 4217 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Aguilar Zurita Raquel
- Almarcha Navarro Inmaculada Concepcion
- Arrillaga Ortega Miren Arantzazu
- Baeza Suarez Jorge
- Baixauli Pons Victor
- Bermejo Aguero Diego
- Brias Garcia Andrea
- Canadell Gomez Sandra
- Carrera Soler Eudald
- Charro Pastor Alberto Manuel
- Company Colas David
- Concha Gaitx Berta
- Criado Garcia Jose Carlos
- De La Fuente Perez Ricardo
- Del Rio Herrera Jordi
- Duro De La Guia Milagros
- Escursell Alejandre Sandra
- Fernandez Fernandez Alcira
- Fernandez Martinez Gloria
- Fernandez Rodriguez Ana Maria
- Flores Peña Amaya
- Furones Arakistain Idurre
- Garcia-cubillana De La Cruz Ana
- Garcia Florez Estela
- Garcia Pozo Noemi
- Garcia Sanchez Jose Antonio
- Gelabert Soriano Rosalia
- Gomez Nolla Raquel
- Gonzalez Alonso Maria Olga
- Gonzalez Dos Santos Guacimara
- Gonzalez Gonzalez Maria Reyes
- Gonzalez Sanchez Laura
- Guzman Grau Oscar
- Herms Basso Gemma
- Hernandez Gonzalez Francisco Manuel
- Hernandez Rodriguez Maria Lourdes
- Herrero Piqueras Elena
- Ibinarriaga Dinares Jorge Antonio
- Jimenez Gimenez Albert
- Liarte Fita Alfredo
- Linares Perez Maria Rosario
- Loeches Caballero Maria
- Lopez Fernandez Jaime
- Luque Gonzalez Teresa
- Mancebon Torres Elena
- Martin Alvarez Gabriel
- Martinez Palomares Maria Amparo
- Martinez Sanchez Ceferino
- Martinez Valverde Manuel Ignacio
- Mendez Santiago Jose
- Mondejar Espinosa Sergio
- Moreno Ortega Maria Isabel
- Moya Pichardo Juan Francisco
- Muñoz Avila Esther
- Muñoz Viudez Raquel
- Muzas Perez Carlos
- Navarro Jimenez Manuel
- Navarro Serrano Maria Dolores
- Nieto Carabante Laura
- Nogues Casuso Belen Nieves
- Nuñez Perez Ruben
- Ortiz De Zarate Soroeta Virginia
- Pascual Garcia Carles
- Perez Diez Maria Yolanda
- Perez Nuñez Jose Maria
- Perez Salgado Daniel
- Raco Curto Judit
- Ramos Andres Jose Luis
- Reparaz Martin Victor Santiago
- Rodriguez Garcia Alejandro
- Rubio Novas Maria Del Carmen
- Ruiz Bastante Maria Del Mar
- Saez Pradas Laura
- Sanchez Muñoz Maria Esther
- Santana Corujo Yurena
- Serrano Bote Francesc
- Soriano Rodriguez Hector
- Verdu Piqueras Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5539 , F 58, S 8, H BI 17,A , I/ 3308 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agustin Zaragoza Ines
- Alvarez Cruz Laura
- Andrades Nieto Mario
- Arias Gonzalez Claudia
- Ceballos Alonso Maria Teresa
- Crespi Parets Antonia Maria
- Garcia Bahilo Laura
- Garcia Diaz Antonio Jesus
- Gil Garrido Andres
- Gil Garrido Andres
- Gonzalez Saez Maria Del Pilar
- Hofmeister Ronald
- Hurtado Hurtado Lorenzo
- Leon Madrid Francisco Jose
- Mansilla Algaba Maria Cristina
- Martin Fernandez Maria Lourdes
- Martinez Garcia Alvaro
- Nuñez Cabezuelo Jose
- Olcina Dominguez Cristina
- Olmo Pino Estela Maria
- Perez Macia Sandra
- Peris Capo Maria
- Ruiz Delgado Maria Dolores
- Solano Arroyo Maria Sandra
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arcas Barranquero Eva Maria
- Arcas Sanz Raquel
- Avila Arroyo Eduardo
- Benito Pulido Jose Antonio
- Burgos Trenado Eva Maria
- Castro Cobalea Ana Maria
- Company Colas David
- Diez Rodriguez Francisco Javier
- Escobar Reinaldo Vanesa
- Freire Gonzalez Maria Del Pilar
- Garcia Risueño Maria Teresa
- Jambrina Gomez Manuela
- Jurado Moreno Raquel
- Larrazabal Ibañez Mikel
- Martinez Espallargas Iñaki
- Martinez Lopez Carlos Jesus
- Martinez Lopez Carlos Jesus
- Martinez Perez Ramiro
- Moragues Farras Eva
- Nadal Messia Concepcion
- Palacios Lopez Juan Antonio
- Parejo Martin Carlos
- Perez Segarra Laura
- Rodriguez Rodriguez Angel Maria
- Rojo Resino Alfonso
- Rubio Novas Maria Del Carmen
- Salgado Martinez Eva
- Villanueva Gallegos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5488 , F 106, S 8, H BI 17,A , I/ 3255 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Aguirre Fernandez Juan
- Allende Martin Jon
- Alonso Hernandez Estefania
- Amigo Saavedra Beatriz
- Añon Rojo Carlos
- Ares Fernandez Richard Emilio
- Argarate Ortiz Ignacio
- Bardo Gomez Fernando
- Becerra Quiros Jose Luis
- Benito Ortega Rafael
- Calabria Moreno Alvaro
- Calleja Diaz Abel
- Camacho Blanco Sonia
- Carvajal Ruiz Luis
- Casal Valdes Jose David
- Casero Cepeda Santiago
- Cintora Morales Ana Belen
- Codina Ripoll Jorge Juan
- Coll Garcia Saray
- Cordero Villares Maria Noelia
- Cruz Mateos Jose Angel
- Cuesta Barrajon Sara
- De Las Barcenas Fitz-james Stuart Miguel
- Delgado Perez Nestor
- Domingo Ortiz Carmen Maria
- Dueñas Garcia Juan Luis
- Elbaile Abadia Alberto
- Enriquez Barea Daniel
- Espina Espina Pablo
- Fabrega Baleri Marta
- Farrera Prada Ines
- Fernandez Sanchez Encarnacion Maria
- Ferrete Panal Susana
- Garcia Gonzalez Emilio
- Garcia Orden Jose Angel
- Garrido Martinez Ramon
- Gil Ruiz Maria De Los Angeles
- Gomez Carballo Redondo Cristina
- Gonzalez Hernandez Naira
- Gonzalez Jimenez Maria Jose
- Guill Bravo Jose Luis
- Gutierrez Sacristan Vanessa
- Haro Ballo Xabier De
- Huelamo Villanueva Maria Aranzazu
- Huguet Ciurana Rafael
- Juanhuix More Susanna
- Jurado Marquez Francisca
- Kerr Andreu Ruth Samantha
- Limon Carrera Juan Miguel
- Lopez Garcia Maria Victoria
- Marichal Barroso Mario
- Marin Diaz Maria De Las Nieves
- Martin Aragones Victor
- Martin Calle Silvia
- Martin De Madrid Lillo Francisco
- Martin Jimenez Sandra
- Martin Muñoz Noemi
- Mateos Perez Carolina
- Mendez Gonzalez Jorge
- Mira Castroverde Antonio
- Montero Lansac Pedro Enrique
- Montero Rodriguez David Alejandro
- Morales Nieto Javier
- Muñoz Alarcon Manuel
- Ocampo Martinez David
- Pastor Ibars Nuria
- Perez Diaz Eugenia
- Perles Puente Miguel
- Polo Prieto Celina
- Poza Garcia Ivan Manuel
- Raboso Espada Beatriz
- Ragozzino Maria Cristina
- Ramos Valverde Joan Carles
- Reixach Becerra Monica
- Ribas Badia Jose
- Rodriguez Calderon Maria Dolores
- Roman Romillo Laura
- Rubio Novas Maria Del Carmen
- Ruiz-de-la-fuente Rodriguez Benjamin
- Ruz Leon Diego
- Samper Exposito Yolanda
- San Jose Encalada Marisol Consuelo
- Sanchez Llona Elsa
- Sanchez Vazquez Ana Teresa
- Sanz Borrell Carmen Vanesa
- Sanz Sanz Silvia
- Serrano Fernandez Carlos
- Taboada Calvar Emilio
- Timonet Company Jordi
- Toro Gomez Juan Jose De
- Torres Alcalde Luciano
- Valero Macia Maria Jose
- Valladares Gonzalez Claudia
- Valverde Montero Montserrat
- Vaquero Fiz Alberto
- Vazquez Novo Patricia
- Vergara Gimenez Maria Angela
- Villa Cueto Maria
- Vitores San Juan Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 4, S 8, H BI 17,A , I/ 2894 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-48
Información de RUBIO NOVAS MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de RUBIO NOVAS MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO NOVAS MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos