BAEZA SUAREZ JORGE
Informe ejecutivo de BAEZA SUAREZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAEZA SUAREZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 24/04/2019 | 15/05/2024 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 19/06/2015 | 26/05/2016 |
VINCULACIONES DE BAEZA SUAREZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAEZA SUAREZ JORGE
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Turiño Fernando
- Alonso Turiño Fernando
- Arruabarrena Irigoyen Marta
- Carrasco Vallejo Ana Isabel
- Castillo Uribe Manuel
- Cediel Antonio
- Escudero Macias Manuel
- Fernandez Artiles Carolina Pernilla
- Fernandez Camacho Andres
- Gallego Garcia Carlos
- Garat Perez Juan Antonio
- Garcia Olmos Antonio
- Gomez Castro Jose Maria
- Gonzalez Fernandez Javier
- Guija Garcella Lucia
- Hoefnagels Franciscus Wilhelmus Clemens Maria
- Iribas Latour Jose Javier
- Lopez Rodriguez Jose Ramon
- Ruiz Jimenez Angeles
- Salvador Minguillon David
- Sanabria Sanchez Antonio
- Trillo Lago David
- Wong Heung Chau
Apoderado Solidario
Apoderado
- Adsuara Queralt Carolina
- Alemany Brawley Maria Victoria
- Alonso Turiño Fernando
- Alonso Turiño Fernando
- Alonso Turiño Fernando
- Arrieta De Francia Xavier
- Ascanio Leon Jose Ignacio
- Auñon Ortells Nuria
- Baeza Suarez Jorge
- Birlanga Bellod Ignacio
- Blanco Jerez Maria-belen
- Bolinches Llombart Marta
- Bonaque Rodriguez Beatriz
- Bonilla Maeso Ernesto
- Brito Antonio Silva Paulo Alexandre
- Brull Martinez Salvador
- Burgos Campo Sandra
- Camacho Parreño Jesus
- Cardenas Gallego Ana Maria
- Carreño Campa Concepcion
- Casquero Ortiz Maria Beatriz
- Castro Ruiz Moises
- Cerdan Cardona Juan Carlos
- Cestero Ecenarro Julen
- Company Perona Agusti
- Cruz Martinez Andres
- Diez Porras Lluis
- Estebanez Hevia Armando
- Fernandez Martinez Francisco Jose
- Fernandez Mendez Jose Carlos
- Fernandez Mendez Jose Carlos
- Fraga Liste Debora
- Fragua Perucha Antonio Jose
- Franco Fernandez Eduardo
- Garat Perez Juan Antonio
- Garcia Abad Jesus Abel
- Garcia-almonacid Gutierrez Pablo
- Garcia-cubillana De La Cruz Ana
- Garcia Loire Maria Pilar
- Garcia Urrea Lourdes
- Giron Coronas Nuria Alicia
- Gomez Diez Jose Antonio
- Gradoli Puchalt Jorge
- Hernandez Martin Luis Miguel
- Jareño Ramos Abrahan
- Jimenez Cifuentes Manuela
- Jimenez Quintero Manuel
- Jurado Español Fernando
- Jurado Español Fernando
- Lopez Molina Maria Jose
- Lopez Naranjo Noelia
- Lopez Naranjo Noelia
- Losada Quiroga Maria Luz
- Losada Quiroga Maria Luz
- Martin Guiu Juana
- Martin Gutierrez Arsenio
- Martinez Rodriguez Maria Encarnacion
- Mascorda Ripoll Lluis
- Maso Mas Francisco Javier
- Miguel Sala Christian
- Miralles Bernabeu Francisco Antonio
- Mora Garcia Maria Cristina
- Moreno Perera Ramon Samuel
- Murga Rodriguez Sandra
- Ochoa De Retana Ibañez Azucena
- Orozco Murillo Pablo Jesus
- Ortega Biedma Manuel
- Pastor Romero Rafael
- Pastor Romero Rafael
- Perez Rodriguez Soledad
- Pizarro Colinas Marta
- Posadas Chavarrias Pablo
- Prats Catala Ignacio
- Prieto Barbarin Lucia
- Repiso Garcia Alberto
- Repiso Garcia Alberto
- Repiso Garcia Alberto
- Riego Arriba Laura
- Riera Fernandez Jaime
- Riquelme Turrent Pablo
- Riquelme Turrent Pablo
- Riquelme Turrent Pablo
- Rodriguez Camacho Maria Del Mar
- Rodriguez Grande Silvia Ines
- Rodriguez Mendez Paciano
- Roldan Landa Maria
- Ronda Iglesias Sergio
- Ruiz Modesto Jesus
- San Juan Rodrigo Maria
- Sanabria Sanchez Antonio
- Santiago Porras David
- Sellart Sanz Silvia
- Soler Cusco Joaquin
- Soler Cusco Joaquin
- Talaveron De La Cerda Marta Carmen
- Torruella Torres Cristina
- Valdes Gonzalez Ester
- Villalba Vicente Ivanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 17,A , I/ 4694 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Baeza Suarez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5853 , F 19, S 8, H BI 17,A , I/ 3932 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Olivera Alejandra Del Pilar
- Bajo Gonzalez Cristina
- Bayona Fuente Santiago
- Caballer Martinez Vicente Rafael
- Cabrera Atrian Blanca
- Car Rodriguez Cristina
- Cruz Salido Jose Manuel
- Diaz Moreno Antonio
- Diaz Rojas Adriana Patricia
- Domenech Garcia Laura
- Fernandez Fernandez Maria Del Pilar
- Flores Arriaga Cristina
- Fuente Mareque Jorge De La
- Garcia Enriquez Roberto
- Garcia Gonzalez Santiago
- Gonzalez Mendez Isabel
- Henriquez Henriquez Maria Del Carmen
- Jimenez Diaz Angela Maria
- Jimenez Soriano Juan Angel
- Jimeno Moreno Juan Pablo
- Llorca Paredes Noemi
- Lopez Perea Paramo Jose Ignacio
- Lopez Perea Paramo Jose Ignacio
- Losa Gomez Jose Antonio
- Mateos Bastida Maria Del Carmen
- Melero Muñoz Francisco Jose
- Mir Espejo Catalina
- Navarro Fernandez Ingrid Beatriz
- Naveira Lopez Ramon
- Nieto Toledo Ana Belen
- Ojanguren Hurtado Maider
- Ortuño Galindo Jose
- Palazon Gomez Manuela
- Polo Moya Enrique
- Pons Rigo Jose
- Regue Deu Anna
- Rico Carretero Matilde
- Rodriguez Arias Ambrosini Javier
- Rodriguez-navas Bello Mariano
- Sanchez Escolar Silvia
- Sanchez Rodriguez Javier
- Sanchis Sanjuan Ismael
- Segura Martinez Silvia
- Serrano Sanchez Ivan
- Suarez Martel Cristina Teresa
- Tomas Sans Albert
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abad Pi Francesc
- Aguilar Conejero Pilar
- Alava Santos Beatriz
- Alsina Vendrell Teresa
- Alvarez Rodriguez Maria Del Carmen
- Andres Ferras Xavier
- Baeza Suarez Jorge
- Baño Perez Manuel
- Batalla Carrillo Patricia
- Benajes Herrero Maria Aurora
- Bosca Bañuls Beatriz
- Busque Bienvenido Judit
- Caamaño Fernandez Iria
- Cadavid Fernandez Alexandra
- Calzado Carvajal Antonio
- Candal Costa Lucia
- Carbo Benavent Laura
- Carlos Sanchez Gema
- Cicuendez Alvarez Francisco Javier
- Clavijo Abreut Carmen Delia
- Cobacho Garcia Maria Carmen
- Coch Perez Pedro
- Collantes Criado Laura
- Cons Gonzalez Felipe
- De Frutos Nieto Dori
- Diaz Rodriguez Juan Manuel
- Duque Rodriguez Miriam
- Egea Martinez Leticia
- Encinas Aranda Juan Manuel
- Espejo Fraga Eduard
- Espinosa Lopez Rebeca
- Estacio Sanz Miguel A
- Esteve Hernandez Pascual
- Estrada Rodriguez Montserrat
- Fernandez Carrilesgonzalez Elena Nuria
- Fernandez Casal Enrique Manuel
- Fernandez Fernandez Laura
- Ferrer Minguez Maria Llanos
- Figueroa Fernandez Jose Agustin
- Fius Carulla Ramon
- Forero Rosillo Nicolas Jose
- Forte Gimenez Marc
- Fumas Pla Ariadna
- Gamez Gaspa Noelia
- Garcia Camacho Sandra
- Garcia Izquierdo Maria Jose
- Garcia Muñiz Monica
- Garcia Ozalla Ivan
- Garcia Piqueres Luis Alberto
- Garcia Sanchez Rosa Maria
- Garrido Herrera Adrian
- Gil Alvarez Mariano
- Gil De San Pablo Jose
- Girela Muñoz Fernando Jose
- Gomez Minguez Bienvenido Antonio
- Gonzalbez Garcia Javier
- Gonzalez Madruga Adrian
- Guerra Triviño Marta
- Guzman Gutierrez Lourdes
- Hoyos Cuesta Carlos
- Jativa Salero Lourdes
- Jativa Salero Lourdes
- Jorge Dos Santos Jose Luis
- Legaristi Gorrochategui Edurne
- Limon Carrera Juan Miguel
- Lopez Gonzalez Manuel
- Losada Ovidio
- Mañez Cortinas Maria J Ose
- Martin Del Sol Jose Antonio
- Martin Luengo Luis
- Martin Manjon Ricardo
- Martin Manjon Ricardo
- Martin Martinez Ana
- Mediavilla Urbaneja Diego
- Medina Granados Maria Jose
- Melere Laurent Maxime
- Mena Serrano Santiago
- Mendez Gonzalez Jorge
- Mercader Guel Xavier
- Mira Canals Carles
- Montes Lopez Francisco Jose
- Morral Blanes Miquel
- Moya Quetglas Maria Antonia
- Mulade Ruiz Maria Carmen
- Olmo Valle Alejandra
- Oñederra Zubizarreta Mirari
- Ortiz Cerdan Pilar
- Palacios Muñoz Jose
- Palacios Muñoz Jose Angel
- Pallares Lopez Raquel
- Piany Puges Albert
- Poy Domenech Carles
- Prados Martinez Agustin
- Ribas March Albert
- Riera Casases Miquel
- Rios Nuñez Hilario
- Rivas Alonso Paloma De Los Angeles
- Riveros Ocsa Katia
- Rodriguez Bosch Victor Emilio
- Rodriguez-navas Bello Mariano
- Ruiz Lopez Patricia
- Ruiz Portoles Maria Gabriela
- Sabate Jornet Ana Maria
- Sala Herrero Juan
- Salcedo Lopez Jessica
- Sampedro Prego Silvia
- San Martin Martin Jose Manuel
- Santamarina Maruri Mikel Gotzon
- Soriano Sanz Alejandro
- Sun Ran
- Suñe Muñoz Sarai
- Tapia Ortiz Roser
- Tejedor Gil Francisco
- Termes Sanchez Gaizka
- Uguina Zamorano Antonio
- Valcarcel Lopez Vicente
- Vicente Gracia Oscar
- Yebra Garcia Jesus
- Yu Mao Julia Fei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5616 , F 46, S 8, H BI 17,A , I/ 3455 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Aguilar Zurita Raquel
- Almarcha Navarro Inmaculada Concepcion
- Arrillaga Ortega Miren Arantzazu
- Baeza Suarez Jorge
- Baixauli Pons Victor
- Bermejo Aguero Diego
- Brias Garcia Andrea
- Canadell Gomez Sandra
- Carrera Soler Eudald
- Charro Pastor Alberto Manuel
- Company Colas David
- Concha Gaitx Berta
- Criado Garcia Jose Carlos
- De La Fuente Perez Ricardo
- Del Rio Herrera Jordi
- Duro De La Guia Milagros
- Escursell Alejandre Sandra
- Fernandez Fernandez Alcira
- Fernandez Martinez Gloria
- Fernandez Rodriguez Ana Maria
- Flores Peña Amaya
- Furones Arakistain Idurre
- Garcia-cubillana De La Cruz Ana
- Garcia Florez Estela
- Garcia Pozo Noemi
- Garcia Sanchez Jose Antonio
- Gelabert Soriano Rosalia
- Gomez Nolla Raquel
- Gonzalez Alonso Maria Olga
- Gonzalez Dos Santos Guacimara
- Gonzalez Gonzalez Maria Reyes
- Gonzalez Sanchez Laura
- Guzman Grau Oscar
- Herms Basso Gemma
- Hernandez Gonzalez Francisco Manuel
- Hernandez Rodriguez Maria Lourdes
- Herrero Piqueras Elena
- Ibinarriaga Dinares Jorge Antonio
- Jimenez Gimenez Albert
- Liarte Fita Alfredo
- Linares Perez Maria Rosario
- Loeches Caballero Maria
- Lopez Fernandez Jaime
- Luque Gonzalez Teresa
- Mancebon Torres Elena
- Martin Alvarez Gabriel
- Martinez Palomares Maria Amparo
- Martinez Sanchez Ceferino
- Martinez Valverde Manuel Ignacio
- Mendez Santiago Jose
- Mondejar Espinosa Sergio
- Moreno Ortega Maria Isabel
- Moya Pichardo Juan Francisco
- Muñoz Avila Esther
- Muñoz Viudez Raquel
- Muzas Perez Carlos
- Navarro Jimenez Manuel
- Navarro Serrano Maria Dolores
- Nieto Carabante Laura
- Nogues Casuso Belen Nieves
- Nuñez Perez Ruben
- Ortiz De Zarate Soroeta Virginia
- Pascual Garcia Carles
- Perez Diez Maria Yolanda
- Perez Nuñez Jose Maria
- Perez Salgado Daniel
- Raco Curto Judit
- Ramos Andres Jose Luis
- Reparaz Martin Victor Santiago
- Rodriguez Garcia Alejandro
- Rubio Novas Maria Del Carmen
- Ruiz Bastante Maria Del Mar
- Saez Pradas Laura
- Sanchez Muñoz Maria Esther
- Santana Corujo Yurena
- Serrano Bote Francesc
- Soriano Rodriguez Hector
- Verdu Piqueras Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5539 , F 58, S 8, H BI 17,A , I/ 3308 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-48
Información de BAEZA SUAREZ JORGE
Mostramos los datos de BAEZA SUAREZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAEZA SUAREZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos