RUBIO NIETO CARLOS
Informe ejecutivo de RUBIO NIETO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBIO NIETO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUMANCIA HEALTHCARE LOGISTICS SL | Administrador Solidario | 07/12/2021 | |
AVS HEALTH ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 08/04/2021 | |
MOVIANTO ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 29/12/2020 | |
MOVIANTO ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 29/05/2015 | |
AVS HEALTH ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 22/05/2015 | |
MOVIANTO ESPAÑA SL | Apoderado | 25/03/2015 | |
MOVIANTO ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/10/2013 | |
AVS HEALTH ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/09/2013 |
VINCULACIONES DE RUBIO NIETO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO NIETO CARLOS
Empresa: NUMANCIA HEALTHCARE LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Hurtado Fullea Jose Luis
- Rubio Nieto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42774 , F 175, S 8, H M 756432, I/A 1 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-28
Empresa: AVS HEALTH ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Hurtado Fullea Jose Luis
- Rubio Nieto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 198, S 8, H M 365141, I/A 22 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Empresa: MOVIANTO ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Hurtado Sevilla Jose Luis
- Rubio Nieto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30374 , F 144, S 8, H M 257464, I/A 50 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Empresa: MOVIANTO ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Perez Garcia Oscar
- Rubio Nieto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30374 , F 141, S 8, H M 257464, I/A 42 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Empresa: MOVIANTO ESPAÑA SL
Consejero
- Groeneveld Marinus
- Perez Garcia Oscar
- Rubio Nieto Carlos
Presidente
Secretario
- Rubio Nieto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30374 , F 141, S 8, H M 257464, I/A 42 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Empresa: AVS HEALTH ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Perez Garcia Oscar
- Rubio Nieto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 197, S 8, H M 365141, I/A 19 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
Empresa: AVS HEALTH ESPAÑA SL
Consejero
- Groeneveld Marinus
- Perez Garcia Oscar
- Rubio Nieto Carlos
Presidente
Secretario
- Rubio Nieto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 197, S 8, H M 365141, I/A 19 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
Empresa: MOVIANTO ESPAÑA SL
Apoderado
- Rubio Nieto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30374 , F 141, S 8, H M 257464, I/A 41 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Empresa: MOVIANTO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Groeneveld Marinus
- Perez Garcia Oscar
- Rubio Nieto Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30374 , F 139, S 8, H M 257464, I/A 39 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Empresa: MOVIANTO ESPAÑA SL
Apoderado
- Knoblich Christian
- Perez Garcia Oscar
- Rubio Nieto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30374 , F 139, S 8, H M 257464, I/A 39 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
VER MAS ACTOS
Información de RUBIO NIETO CARLOS
Mostramos los datos de RUBIO NIETO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO NIETO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos