KNOBLICH CHRISTIAN
Informe ejecutivo de KNOBLICH CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KNOBLICH CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOVIANTO ESPAÑA SL | Presidente | 14/02/2013 | 03/10/2013 |
MOVIANTO ESPAÑA SL | Consejero | 14/02/2013 | 03/10/2013 |
MOVIANTO ESPAÑA SL | Apoderado | 14/02/2013 | 03/10/2013 |
AVS HEALTH ESPAÑA SL | Presidente | 12/02/2013 | 16/09/2013 |
AVS HEALTH ESPAÑA SL | Consejero | 12/02/2013 | 16/09/2013 |
VINCULACIONES DE KNOBLICH CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KNOBLICH CHRISTIAN
Empresa: MOVIANTO ESPAÑA SL
Apoderado
- Knoblich Christian
- Perez Garcia Oscar
- Rubio Nieto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30374 , F 139, S 8, H M 257464, I/A 39 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Empresa: MOVIANTO ESPAÑA SL
Consejero
- Knoblich Christian
Presidente
- Knoblich Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30374 , F 139, S 8, H M 257464, I/A 38 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Empresa: AVS HEALTH ESPAÑA SL
Consejero
- Knoblich Christian
Presidente
- Knoblich Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 196, S 8, H M 365141, I/A 17 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: MOVIANTO ESPAÑA SL
Apoderado
- Knoblich Christian
- Perez Garcia Oscar
- Rubio Nieto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30374 , F 138, S 8, H M 257464, I/A 37 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Empresa: MOVIANTO ESPAÑA SL
Consejero
- Knoblich Christian
Presidente
- Knoblich Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20370 , F 52, S 8, H M 257464, I/A 35 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Empresa: AVS HEALTH ESPAÑA SL
Consejero
- Knoblich Christian
Presidente
- Knoblich Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 195, S 8, H M 365141, I/A 16 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Información de KNOBLICH CHRISTIAN
Mostramos los datos de KNOBLICH CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KNOBLICH CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos