RUBIO MUÑOZ ESTHER
Informe ejecutivo de RUBIO MUÑOZ ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBIO MUÑOZ ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOKINOS SA | Administrador Unico | 09/04/2013 | |
KOKINOS SA | Socio Unico | 11/02/2009 |
VINCULACIONES DE RUBIO MUÑOZ ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO MUÑOZ ESTHER
Empresa: KOKINOS SA
Administrador Unico
- Rubio Muñoz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 50330, I/A 10 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: KOKINOS SA
Administrador Unico
- Rubio Muñoz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 84, S 8, H M 50330, I/A 9 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Empresa: KOKINOS SA
Administrador Unico
- Rubio Muñoz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 83, S 8, H M 50330, I/A 7 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Empresa: KOKINOS SA
Administrador Unico
- Rubio Muñoz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 83, S 8, H M 50330, I/A 6 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Empresa: AFRIALBA SAL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Calderon Monedero Alvaro
- Hadi Taher Ali
- Marti Mira Vicente Luis
- Rubio Muñoz Esther
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817, L 581, F 105, S 8, H AB 5373, I/A 7 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-02
Empresa: AFRIALBA SAL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Calderon Monedero Alvaro
- Hadi Taher Ali
- Marti Mira Vicente Luis
- Rubio Muñoz Esther
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817, L 581, F 105, S 8, H AB 5373, I/A 6 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-02
Empresa: KOKINOS SA
Socio Único
- Rubio Muñoz Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 83, S 8, H M 50330, I/A 5 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-28
Información de RUBIO MUÑOZ ESTHER
Mostramos los datos de RUBIO MUÑOZ ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO MUÑOZ ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos