HADI TAHER ALI
Informe ejecutivo de HADI TAHER ALI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HADI TAHER ALI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFRIALBA SL | Administrador Unico | 13/10/2011 | 17/04/2023 |
AFRIALBA SL | Consejero Delegado Solidario | 16/06/2011 | 13/10/2011 |
AFRIALBA SL | Consejero | 16/06/2011 | 13/10/2011 |
AFRIALBA SL | Presidente | 16/06/2011 | 13/10/2011 |
VINCULACIONES DE HADI TAHER ALI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HADI TAHER ALI
Empresa: AFRIALBA SAL
Administrador Unico
- Hadi Taher Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817, L 581, F 106, S 8, H AB 5373, I/A 9 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-02
Empresa: AFRIALBA SAL
Administrador Unico
- Hadi Taher Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817, L 581, F 106, S 8, H AB 5373, I/A 8 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-02
Empresa: AFRIALBA SAL
Administrador Unico
- Hadi Taher Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817, L 581, F 105, S 8, H AB 5373, I/A 7 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-02
Empresa: AFRIALBA SAL
Consejero Delegado Solidario
- Calderon Monedero Alvaro
- Hadi Taher Ali
Consejero
- Calderon Monedero Alvaro
- Hadi Taher Ali
- Marti Mira Vicente Luis
- Rubio Muñoz Esther
Presidente
- Hadi Taher Ali
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817, L 581, F 105, S 8, H AB 5373, I/A 7 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-02
Empresa: AFRIALBA SAL
Consejero Delegado Solidario
- Calderon Monedero Alvaro
- Hadi Taher Ali
Consejero
- Calderon Monedero Alvaro
- Hadi Taher Ali
- Marti Mira Vicente Luis
- Rubio Muñoz Esther
Presidente
- Hadi Taher Ali
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817, L 581, F 105, S 8, H AB 5373, I/A 6 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-02
Información de HADI TAHER ALI
Mostramos los datos de HADI TAHER ALI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HADI TAHER ALI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos