RUBIO GONZALEZ VICTORICO
Informe ejecutivo de RUBIO GONZALEZ VICTORICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBIO GONZALEZ VICTORICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/07/2014 | 05/01/2022 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 05/11/2014 |
VINCULACIONES DE RUBIO GONZALEZ VICTORICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO GONZALEZ VICTORICO
Empresa: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Perez Belen
- Aviles Perea Veronica
- Bravo Barroso Jose Francisco
- Bravo Barroso Jose Francisco
- Calle De La Torre Alberto
- Codina Roquet Marta
- Codina Roquet Marta
- Colomer Garcia Jorge
- Cortes Fernandez Manuel
- De Torres Llosa Lluis
- De Torres Llosa Lluis
- Gil Llano Francisco
- Gonzalez Jimenez Maria Visitacion
- Gonzalez Ramos Raul Oscar
- Martin Torres Elena
- Martinez Garcia Alejandro Carlos
- Martinez Sanchez Pedro Miguel
- Meco Ruiz Francisco Javier
- Meco Ruiz Francisco Javier
- Morras Prados Pedro Maria
- Morras Prados Pedro Maria
- Oreja Igartua Francisco Javier
- Palanco Trinidad Carolina
- Peña Peña Inma
- Peña Peña Inmaculada
- Sanchez Serrano Maria De La Sierra
- Valladares Martinez Monica
- Valladares Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36997 , F 189, S 8, H M 661074, I/A 27 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lumbreras De La Gandara Maria Carmen
- Rubio Gonzalez Victorico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44111 , F 124, S 8, H B 42292, I/A 163 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Apoderado
- Funollet Garcia Silvia
- Herman Lopez Lluis
- Jimenez Martinez Maria Del Mar
- Rubio Gonzalez Victorico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44111 , F 124, S 8, H B 42292, I/A 163 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lumbreras De La Gandara Maria Carmen
- Rubio Gonzalez Victorico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44111 , F 122, S 8, H B 42292, I/A 162 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08
Información de RUBIO GONZALEZ VICTORICO
Mostramos los datos de RUBIO GONZALEZ VICTORICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO GONZALEZ VICTORICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos