CASTILLA PEREZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de CASTILLA PEREZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLA PEREZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2013 |
VINCULACIONES DE CASTILLA PEREZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLA PEREZ MARIA DOLORES
Empresa: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Castilla Perez Maria Dolores
- Hernandez De La Merced Juan
- Saiz Romero Rafael
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Perez Belen
- Aviles Perea Veronica
- Bravo Barroso Jose Francisco
- Bravo Barroso Jose Francisco
- Calle De La Torre Alberto
- Codina Roquet Marta
- Codina Roquet Marta
- Colomer Garcia Jorge
- Cortes Fernandez Manuel
- De Torres Llosa Lluis
- De Torres Llosa Lluis
- Gil Llano Francisco
- Gonzalez Jimenez Maria Visitacion
- Gonzalez Ramos Raul Oscar
- Martin Torres Elena
- Martinez Garcia Alejandro Carlos
- Martinez Sanchez Pedro Miguel
- Meco Ruiz Francisco Javier
- Meco Ruiz Francisco Javier
- Morras Prados Pedro Maria
- Morras Prados Pedro Maria
- Oreja Igartua Francisco Javier
- Palanco Trinidad Carolina
- Peña Peña Inma
- Peña Peña Inmaculada
- Sanchez Serrano Maria De La Sierra
- Valladares Martinez Monica
- Valladares Martinez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36997 , F 189, S 8, H M 661074, I/A 27 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Aranda Juan Pedro
- Castilla Perez Maria Dolores
- Codina Roquet Marta
- Colomer Garcia Jorge
- De Torres Llosa Lluis
- Egea Casanova Carolina
- Gimenez Hava Mercedes
- Gonzalez Ramos Raul Oscar
- Hernandez De La Merced Juan Pablo
- Martinez Garcia Alejandro Carlos
- Morras Prados Pedro Maria
- Peña Peña Inmaculada
- Saiz Romero Rafael
- Valladares Martinez Monica
- Viladrosa Cutrina Jaume
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Perez Belen
- Bernal Aranda Juan Pedro
- Bernal Aranda Juan Pedro
- Bernal Aranda Juan Pedro
- Bernal Aranda Juan Pedro
- Colomer Garcia Jorge
- De Torres Llosa Lluis
- Flor Mula David
- Gil Llano Francisco
- Gonzalez Gimenez Maria Visitacion
- Martin Torres Elena
- Martinez Sanchez Pedro Miguel
- Rodriguez Mesonero Gerardo
- Saez Garcia Itziar
- Sanchez Serrano Maria De La Sierra
- Valladares Martinez Monica
- Viladrosa Cutrina Jaume
- Viñuales Gonzalez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36997 , F 183, S 8, H M 661074, I/A 26 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castilla Perez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44111 , F 121, S 8, H B 42292, I/A 158 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
Apoderado Mancomunado
- Castilla Perez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42718 , F 120, S 8, H B 42292, I/A 157 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-08
Empresa: ACATES SISAPON SICAV
Consejero
- Castilla Perez Maria Dolores
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41648 , F 192, S 8, H B 223220, I/A 24 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-08
Empresa: ACATES SISAPON SICAV
Consejero
- Brugos Espina Ana Maria
- Brugos Espina Ricardo
- Brugos Espina Roberto
- Brugos Lopez Jaime
- Castilla Perez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33483 , F 192, S 8, H B 223220, I/A 19 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-08
Información de CASTILLA PEREZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de CASTILLA PEREZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLA PEREZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos