RUBIO BARRACHINA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de RUBIO BARRACHINA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUBIO BARRACHINA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUBAMI SL | Administrador Unico | 26/08/2020 | |
AGRICOLAS L'ARBRE SL | Administrador Unico | 25/08/2020 |
VINCULACIONES DE RUBIO BARRACHINA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO BARRACHINA MARIA DEL PILAR
Empresa: RUBAMI SL
Administrador Unico
- Rubio Barrachina Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 2772, F 212, S 8, H V 47276, I/A 10 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-46
Empresa: AGRICOLAS L'ARBRE SL
Administrador Unico
- Rubio Barrachina Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7623, L 4923, F 135, S 8, H V 92926, I/A 5 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-46
Empresa: RUBAMI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Barrachina Manuel
- Rubio Barrachina Maria Del Pilar
- Rubio Pla Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 2772, F 212, S 8, H V 47276, I/A 9 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-46
Empresa: AGRICOLAS L'ARBRE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Barrachina Manuel
- Rubio Barrachina Maria Del Pilar
- Rubio Pla Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7623, L 4923, F 134, S 8, H V 92926, I/A 4 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-46
Empresa: AGRICOLAS L'ARBRE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Barrachina Manuel
- Rubio Barrachina Maria Del Pilar
- Rubio Pla Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7623, L 4923, F 134, S 8, H V 92926, I/A 3 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-46
Empresa: RUBAMI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Barrachina Manuel
- Rubio Barrachina Maria Del Pilar
- Rubio Pla Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 2772, F 211, S 8, H V 47276, I/A 8 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-46
Información de RUBIO BARRACHINA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de RUBIO BARRACHINA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO BARRACHINA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos