BARRACHINA MIRALLES MARIA PILAR
Informe ejecutivo de BARRACHINA MIRALLES MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARRACHINA MIRALLES MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUBAMI SL | Administrador Unico | 29/08/2019 | 26/08/2020 |
AGRICOLAS L'ARBRE SL | Administrador Unico | 29/08/2019 | 25/08/2020 |
RUBAMI SL | Secretario | 17/10/2018 | 29/08/2019 |
RUBAMI SL | Consejero Delegado Solidario | 17/10/2018 | 29/08/2019 |
RUBAMI SL | Consejero | 17/10/2018 | 29/08/2019 |
AGRICOLAS L'ARBRE SL | Secretario | 17/10/2018 | 29/08/2019 |
AGRICOLAS L'ARBRE SL | Consejero Delegado Solidario | 17/10/2018 | 29/08/2019 |
AGRICOLAS L'ARBRE SL | Consejero | 17/10/2018 | 29/08/2019 |
RUBAMI SL | Administrador Solidario | 17/10/2018 | |
AGRICOLAS L'ARBRE SL | Administrador Solidario | 17/10/2018 |
VINCULACIONES DE BARRACHINA MIRALLES MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRACHINA MIRALLES MARIA PILAR
Empresa: RUBAMI SL
Administrador Unico
- Barrachina Miralles Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 2772, F 212, S 8, H V 47276, I/A 10 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-46
Empresa: AGRICOLAS L'ARBRE SL
Administrador Unico
- Barrachina Miralles Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7623, L 4923, F 135, S 8, H V 92926, I/A 5 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-46
Empresa: RUBAMI SL
Administrador Unico
- Barrachina Miralles Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 2772, F 212, S 8, H V 47276, I/A 9 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-46
Empresa: RUBAMI SL
Consejero Delegado Solidario
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Pla Manuel
Consejero
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Barrachina Manuel
- Rubio Barrachina Maria Del Pilar
- Rubio Pla Manuel
Presidente
Secretario
- Barrachina Miralles Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 2772, F 212, S 8, H V 47276, I/A 9 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-46
Empresa: AGRICOLAS L'ARBRE SL
Administrador Unico
- Barrachina Miralles Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7623, L 4923, F 134, S 8, H V 92926, I/A 4 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-46
Empresa: AGRICOLAS L'ARBRE SL
Consejero Delegado Solidario
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Pla Manuel
Consejero
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Barrachina Manuel
- Rubio Barrachina Maria Del Pilar
- Rubio Pla Manuel
Presidente
Secretario
- Barrachina Miralles Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7623, L 4923, F 134, S 8, H V 92926, I/A 4 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-46
Empresa: AGRICOLAS L'ARBRE SL
Consejero Delegado Solidario
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Pla Manuel
Consejero
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Barrachina Manuel
- Rubio Barrachina Maria Del Pilar
- Rubio Pla Manuel
Presidente
Secretario
- Barrachina Miralles Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7623, L 4923, F 134, S 8, H V 92926, I/A 3 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-46
Empresa: AGRICOLAS L'ARBRE SL
Administrador Solidario
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Pla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7623, L 4923, F 134, S 8, H V 92926, I/A 3 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-46
Empresa: RUBAMI SL
Consejero Delegado Solidario
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Pla Manuel
Consejero
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Barrachina Manuel
- Rubio Barrachina Maria Del Pilar
- Rubio Pla Manuel
Presidente
Secretario
- Barrachina Miralles Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 2772, F 211, S 8, H V 47276, I/A 8 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-46
Empresa: RUBAMI SL
Administrador Solidario
- Barrachina Miralles Maria Pilar
- Rubio Pla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 2772, F 211, S 8, H V 47276, I/A 8 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-46
Información de BARRACHINA MIRALLES MARIA PILAR
Mostramos los datos de BARRACHINA MIRALLES MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRACHINA MIRALLES MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos