RUBIÑO DOMIGUEZ ANTONIO MIGUEL
Informe ejecutivo de RUBIÑO DOMIGUEZ ANTONIO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUBIÑO DOMIGUEZ ANTONIO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL MIRADOR DE BOULEVARD SL | Administrador Unico | 01/06/2017 | |
EL MIRADOR DEL BOULEVARD SL | Administrador Solidario | 14/05/2009 |
VINCULACIONES DE RUBIÑO DOMIGUEZ ANTONIO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIÑO DOMIGUEZ ANTONIO MIGUEL
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Unico
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 84, S 8, H AL 29406, I/A 6 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-04
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Segura Andres
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 84, S 8, H AL 29406, I/A 6 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-04
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Segura Andres
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 84, S 8, H AL 29406, I/A 5 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-04
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Segura Andres
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 84, S 8, H AL 29406, I/A 5 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-04
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Segura Andres
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 84, S 8, H AL 29406, I/A 4 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-04
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Unico
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 84, S 8, H AL 29406, I/A 4 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-04
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Unico
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 83, S 8, H AL 29406, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-04
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Solidario
- Diaz Vivas Rodrigo
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 83, S 8, H AL 29406, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-04
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Socio Único
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 83, S 8, H AL 29406, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-04
Empresa: R. ESPINAR MODA Y DISEÑO SL
Administrador Solidario
- Diaz Vivas Rodrigo
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 83, S 8, H AL 29406, I/A 2 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-04
Información de RUBIÑO DOMIGUEZ ANTONIO MIGUEL
Mostramos los datos de RUBIÑO DOMIGUEZ ANTONIO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIÑO DOMIGUEZ ANTONIO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos