GUTIERREZ SEGURA ANDRES
Informe ejecutivo de GUTIERREZ SEGURA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GUTIERREZ SEGURA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL MIRADOR DE BOULEVARD SL | Administrador Solidario | 10/12/2015 | 01/06/2017 |
EL MIRADOR DE BOULEVARD SL | Administrador Mancomunado | 02/01/2013 | 10/12/2015 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ SEGURA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ SEGURA ANDRES
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Segura Andres
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 84, S 8, H AL 29406, I/A 6 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-04
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Solidario
- Gutierrez Segura Andres
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 84, S 8, H AL 29406, I/A 5 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-04
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Segura Andres
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 84, S 8, H AL 29406, I/A 5 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-04
Empresa: EL MIRADOR DE BOULEVARD SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Segura Andres
- Rubiño Domiguez Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1088 , F 84, S 8, H AL 29406, I/A 4 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-04
Información de GUTIERREZ SEGURA ANDRES
Mostramos los datos de GUTIERREZ SEGURA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ SEGURA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos