RUBIES BOFILL ANTONI
Informe ejecutivo de RUBIES BOFILL ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBIES BOFILL ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITSOLC TECHNOLOGIES SL | Consejero | 07/10/2022 |
VINCULACIONES DE RUBIES BOFILL ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIES BOFILL ANTONI
Empresa: VITSOLC TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado Solidario
- Rubies Bofill Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48009 , F 64, S 8, H B 569345, I/A 5 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-08
Empresa: VITSOLC TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado Solidario
- Rubies Bofill Antoni
Consejero
- Aceves Torrents Oscar
- Fundacio Institut De Ciencies Fotoniques
- Martorell Pena Jordi
- Rubies Bofill Antoni
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48009 , F 61, S 8, H B 569345, I/A 3 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-08
Empresa: GIRBAU SA
Apoderado
- Rubies Bofill Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45281 , F 132, S 8, H B 32798, I/A 106 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-08
Empresa: GIRBAU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32066 , F 172, S 8, H B 32798, I/A 76 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-08
Información de RUBIES BOFILL ANTONI
Mostramos los datos de RUBIES BOFILL ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIES BOFILL ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos