REIXACH PLA ALFONS
Informe ejecutivo de REIXACH PLA ALFONS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REIXACH PLA ALFONS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIRBAU SA | Apoderado | 20/01/2014 | |
GIRBAU SA | Consejero | 11/08/2011 | |
GIRBAU SA | Apoderado | 03/09/2009 | 06/05/2010 |
VINCULACIONES DE REIXACH PLA ALFONS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REIXACH PLA ALFONS
Empresa: GIRBAU SA
Apoderado
- Ausio Casellas Pedro
- Navarro Criado Teresa
- Reixach Pla Alfons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41871 , F 135, S 8, H B 32798, I/A 92 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: GIRBAU SA
Consejero
- Reixach Pla Alfons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41871 , F 132, S 8, H B 32798, I/A 86 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-08
Empresa: GIRBAU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41871 , F 131, S 8, H B 32798, I/A 82 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-08
Empresa: GIRBAU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32066 , F 172, S 8, H B 32798, I/A 76 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-08
Información de REIXACH PLA ALFONS
Mostramos los datos de REIXACH PLA ALFONS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REIXACH PLA ALFONS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos