RUBIALES NAVARRO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de RUBIALES NAVARRO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUBIALES NAVARRO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBESTONE DESARROLLOS ENERGETICOS SL | Secretario No Consejero | 21/10/2022 | |
ALFARO RESTAURACION SL | Secretario No Consejero | 27/12/2019 | |
ELECTROCHEMISTRY FOR LIGHTWEIGHT & INTEGRATED ANALYTICAL SOLUTIONS ELIAS SL | Administrador Concursal | 12/06/2017 |
VINCULACIONES DE RUBIALES NAVARRO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIALES NAVARRO MARIA DOLORES
Empresa: PROMOBI SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOBI SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Nif:B91451526
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:LUQUE TERUEL JOSE
Fecha de Resolución:22/02/2016
Número Procedimiento Concursal:1672/2015
Datos Registrales:
Tomo:
4169
Libro:
0
Folio:
173
Hoja:
8-62513
Inscripción:
4
Fecha Inscripción30/03/2023
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4169 , F 173, S 8, H SE 62513, I/A 4 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Rubiales Navarro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7029 , F 13, S 8, H SE129681, I/A 3 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-41
Empresa: BORES Y CIA ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Galardi Figueroa Juan Maria
- Rubiales Navarro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6730 , F 6, S 8, H SE 46999, I/A 22 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-41
Empresa: ALFARO RESTAURACION SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Rubiales Navarro Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6811 , F 138, S 8, H SE124491, I/A 1 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-41
Empresa: BORES Y CIA ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 157, S 8, H SE 46999, I/A 13 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTROCHEMISTRY FOR LIGHTWEIGHT & INTEGRATED ANALYTICAL SOLUTIONS ELIAS SL
Nif:B90108168
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Fecha de Resolución:03/03/2017
Número Procedimiento Concursal:96/2017
Datos Registrales:
Tomo:
5785
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-99485
Inscripción:
4
Fecha Inscripción12/06/2017
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5785 , F 71, S 8, H SE 99485, I/A 4 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-41
Empresa: PROMOBI SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOBI SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Nif:B91451526
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:LUQUE TERUEL JOSE
Fecha de Resolución:22/02/2016
Número Procedimiento Concursal:1672/2015
Datos Registrales:
Tomo:
4169
Libro:
0
Folio:
173
Hoja:
8-62513
Inscripción:
3
Fecha Inscripción23/05/2016
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4169 , F 173, S 8, H SE 62513, I/A 3 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-41
Información de RUBIALES NAVARRO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de RUBIALES NAVARRO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIALES NAVARRO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos