RUBENSTEIN MICHAEL EVAN
Informe ejecutivo de RUBENSTEIN MICHAEL EVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUBENSTEIN MICHAEL EVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APPNEXUS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 28/04/2015 | 10/03/2022 |
APPNEXUS SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2013 | 06/07/2021 |
VINCULACIONES DE RUBENSTEIN MICHAEL EVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBENSTEIN MICHAEL EVAN
Empresa: APPNEXUS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Bornor David
- Das Nithya
- Dvorkin Michelle
- O'kelley Charles Brian
- Rubenstein Michael Evan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35271 , F 171, S 8, H M 545827, I/A 12 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: APPNEXUS SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- O'kelley Charles Brian
- Rubenstein Michael Evan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35271 , F 170, S 8, H M 545827, I/A 11 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Empresa: APPNEXUS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- O'kelley Charles Brian
- Rubenstein Michael Evan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30323 , F 153, S 8, H M 545827, I/A 7 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-28
Empresa: NOTELISTUM SL
Administrador Mancomunado
- O'kelley Charles Brian
- Rubenstein Michael Evan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30323 , F 150, S 8, H M 545827, I/A 4 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Información de RUBENSTEIN MICHAEL EVAN
Mostramos los datos de RUBENSTEIN MICHAEL EVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBENSTEIN MICHAEL EVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos