O'KELLEY CHARLES BRIAN
Informe ejecutivo de O'KELLEY CHARLES BRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE O'KELLEY CHARLES BRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APPNEXUS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 28/04/2015 | 10/03/2022 |
APPNEXUS SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2013 | 06/07/2021 |
VINCULACIONES DE O'KELLEY CHARLES BRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE O'KELLEY CHARLES BRIAN
Empresa: APPNEXUS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Bornor David
- Das Nithya
- Dvorkin Michelle
- O'kelley Charles Brian
- Rubenstein Michael Evan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35271 , F 171, S 8, H M 545827, I/A 12 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: APPNEXUS SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- O'kelley Charles Brian
- Rubenstein Michael Evan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35271 , F 170, S 8, H M 545827, I/A 11 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Empresa: APPNEXUS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- O'kelley Charles Brian
- Rubenstein Michael Evan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30323 , F 153, S 8, H M 545827, I/A 7 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-28
Empresa: NOTELISTUM SL
Administrador Mancomunado
- O'kelley Charles Brian
- Rubenstein Michael Evan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30323 , F 150, S 8, H M 545827, I/A 4 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Información de O'KELLEY CHARLES BRIAN
Mostramos los datos de O'KELLEY CHARLES BRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de O'KELLEY CHARLES BRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos