ROZZANIGO MATTEO MARIA
Informe ejecutivo de ROZZANIGO MATTEO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROZZANIGO MATTEO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SL | Consejero | 14/03/2017 | 09/10/2020 |
HORMIGONES Y MINAS SA | Apoderado | 24/10/2014 | 06/03/2018 |
VENTORE SL | Apoderado | 24/10/2014 | 01/03/2018 |
CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE MALAGA SA | Apoderado | 24/10/2014 | 01/03/2018 |
COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/11/2014 | 27/02/2018 |
HEIDELBERG MATERIALS HISPANIA CEMENTOS SA | Consejero | 20/10/2014 | 21/09/2016 |
HEIDELBERG MATERIALS HISPANIA CEMENTOS SA | Consejero Delegado Solidario | 20/10/2014 | 21/09/2016 |
HORMIGONES Y MINAS SA | Administrador Unico | 12/11/2015 | 16/09/2016 |
COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA | Administrador Unico | 24/09/2015 | 15/09/2016 |
VENTORE SL | Administrador Unico | 24/09/2015 | 14/09/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROZZANIGO MATTEO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROZZANIGO MATTEO MARIA
Consejero
- Andujar Ortuño Antonio
- Aracama Yordi Jose Maria
- Fernandez Capo Salvador
- Garcia Brosa Victor Hugo
- Gonzalez Muñoz Feliciano
- Lecumberri Villamediana Juan Ignacio
- Miranda Fernandez Isidoro
- Pelaez Gonzalez Julio
- Rozzanigo Matteo Maria
- Ruiz De Haro Jaime
- Wagner Jorge Alejandro
- Zunzunegui Fernandez Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32592 , F 209, S 8, H M 28896, I/A 37 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: HORMIGONES Y MINAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arza Monasterio Luis
- Azorin Varela Tomas
- Bidard Bruno
- Cabeza Rodriguez Carlos
- Carrasco Castillo German
- Galacho Vallejo Antonio
- Garcia De La Cruz Y Pineda De Las Infantas Fernand
- Gaytan De Ayala Borja Barandiaran
- Kalkounos Vasileios
- Pascualena Arguelles Oscar
- Perez Herrero Maria Del Carmen
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Rando Galacho Enrique
- Rodriguez Pelaez Pablo
- Tapia Carazo Jorge
- Terol Garcia Teresa Estefania
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fernandez Lovelle Sonia
- Fernandez Lovelle Sonia
- Otaño Echarri Lorena
- Quilez Somolinos Alfredo
- Rozzanigo Matteo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225, L 4132, F 199, S 8, H MA 88973, I/A 86 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-29
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arza Monasterio Luis
- Bidard Bruno
- Cabeza Rodriguez Carlos
- Galacho Vallejo Antonio
- Kalkounos Vasileios
- Perez Herrero Maria Del Carmen
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Quilez Somolinos Alfredo
- Rando Galacho Enrique
- Rodriguez Pelaez Pablo
- Tapia Carazo Jorge
- Terol Garcia Teresa Estefania
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arza Monasterio Luis
- Fernandez Lovelle Sonia
- Nogues Callejon Pedro Luis
- Rozzanigo Matteo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5652, L 4559, F 104, S 8, H MA 26833, I/A 77 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-29
Empresa: VENTORE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arza Monasterio Luis
- Arza Monasterio Luis
- Bidard Bruno
- Cabeza Rodriguez Carlos
- Galacho Vallejo Antonio
- Gaytan De Ayala Borja Barandiaran
- Kalkounos Vasileios
- Perez Herrero Maria Del Carmen
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Quilez Somolinos Alfredo
- Rando Galacho Enrique
- Rodriguez Pelaez Pablo
- Sarasola Ugarte Amaia
- Tapia Carazo Jorge
- Terol Garcia Teresa Estefania
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fernandez Lovelle Sonia
- Nogues Callejon Pedro Luis
- Otaño Echarri Lorena
- Rozzanigo Matteo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651, L 4558, F 64, S 8, H MA 43914, I/A 102 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-29
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arza Monasterio Luis
- Azorin Varela Tomas
- Bidard Bruno
- Cabeza Rodriguez Carlos
- Carrasco Castillo German
- Fernandez Escobedo Antonio
- Galacho Vallejo Antonio
- Garcia De La Cruz Y Pineda De Las Infantas Fernand
- Kalkounos Vasileios
- Lopez Arco Francisco Rolando
- Perez Herrero Maria Del Carmen
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Rando Galacho Enrique
- Rodriguez Pelaez Pablo
- Rozzanigo Matteo Maria
- Tapia Carazo Jorge
- Terol Garcia Teresa Estefania
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651, L 4558, F 224, S 8, H MA 20365, I/A 133 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-29
Consejero
- Garcia Brosa Victor Hugo
- Rozzanigo Matteo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32592 , F 207, S 8, H M 28896, I/A 33 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
Empresa: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SA
Consejero Delegado Solidario
- Rozzanigo Matteo Maria
Consejero
- Compagnie Financiere Et De Participations
- HORMIGONES Y MINAS SA
- Rozzanigo Matteo Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5195, L 4102, F 167, S 8, H MA120234, I/A 31 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-29
Empresa: HORMIGONES Y MINAS SA
Administrador Unico
- Rozzanigo Matteo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225, L 4132, F 179, S 8, H MA 88973, I/A 76 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-29
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA
Administrador Unico
- Rozzanigo Matteo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935, L 3843, F 169, S 8, H MA 20365, I/A 122 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-29
Empresa: VENTORE SL
Administrador Unico
- Rozzanigo Matteo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5332, L 4239, F 49, S 8, H MA 43914, I/A 93 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-29
VER MAS ACTOS
Información de ROZZANIGO MATTEO MARIA
Mostramos los datos de ROZZANIGO MATTEO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROZZANIGO MATTEO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos