ARACAMA YORDI JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ARACAMA YORDI JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARACAMA YORDI JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SL | Consejero | 01/08/2012 | 09/10/2020 |
ARIDOS Y PREMEZCLADOS SA | Representante | 10/04/2012 | 22/07/2013 |
HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS SA | Representante | 11/04/2012 | 22/07/2013 |
VINCULACIONES DE ARACAMA YORDI JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARACAMA YORDI JOSE MARIA
Consejero
- Andujar Ortuño Antonio
- Aracama Yordi Jose Maria
- Fernandez Capo Salvador
- Garcia Brosa Victor Hugo
- Gonzalez Muñoz Feliciano
- Lecumberri Villamediana Juan Ignacio
- Miranda Fernandez Isidoro
- Pelaez Gonzalez Julio
- Rozzanigo Matteo Maria
- Ruiz De Haro Jaime
- Wagner Jorge Alejandro
- Zunzunegui Fernandez Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32592 , F 209, S 8, H M 28896, I/A 37 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS SA
Representante
- Aracama Yordi Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20942 , F 218, S 8, H M 12220, I/A 159 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: ARIDOS Y PREMEZCLADOS SA
Representante
- Aracama Yordi Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23539 , F 34, S 8, H M 77916, I/A 121 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Consejero
- Aracama Yordi Jose Maria
- Bejar Ochoa Juan
- Miranda Fernandez Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14372 , F 218, S 8, H M 28896, I/A 27 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Empresa: HORMIGONES Y MORTEROS PREPARADOS SA
Representante
- Aracama Yordi Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20942 , F 217, S 8, H M 12220, I/A 157 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-28
Empresa: ARIDOS Y PREMEZCLADOS SA
Representante
- Aracama Yordi Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23539 , F 33, S 8, H M 77916, I/A 119 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-28
Información de ARACAMA YORDI JOSE MARIA
Mostramos los datos de ARACAMA YORDI JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARACAMA YORDI JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos