ROYO LACASA PASCUAL
Informe ejecutivo de ROYO LACASA PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROYO LACASA PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GURUEGA SL | Administrador Solidario | 22/01/2015 | |
ELECTRO SALLENT DE GALLEGO SL | Presidente | 28/04/2010 | 18/11/2011 |
ELECTRO SALLENT DE GALLEGO SL | Consejero | 28/04/2010 | 18/11/2011 |
ELECTRO SALLENT DE GALLEGO SL | Vicepresidente | 28/04/2010 | 18/11/2011 |
VINCULACIONES DE ROYO LACASA PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROYO LACASA PASCUAL
Empresa: GURUEGA SL
Administrador Solidario
- Eceiza Ibarguen Jose Maria
- Gastaminza Santa Coloma Francisco
- Royo Lacasa Pascual
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097 , F 83, S 8, H SS 23905, I/A 3 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-20
Empresa: ELECTRO SALLENT DE GALLEGO SL
Consejero
- Fanlo Sancho Carlos
- Martin De Caceres Mariano
- Royo Lacasa Pascual
- Urieta Ara Mario-antonio
- Urieta Del Cacho Carlos
Presidente
Vicepresidente
- Royo Lacasa Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387, L 219, F 31, S 8, H HU 4659, I/A 5 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-22
Empresa: ELECTRO SALLENT DE GALLEGO SL
Consejero
- Claver Pueyo Maria Elena
- Fanlo Sancho Carlos
- Ferrer Isabal Juan Antonio
- Guillen Guillen Eduardo
- Martin De Caceres Mariano
- Perez Acin Pascual
- Rouco Laliena Vicente-manuel-florencio
- Royo Lacasa Pascual
- Royo Lacasa Pascual
- Royo Lacasa Pascual
- Royo Val Luis Miguel
- Urieta Ara Mario-antonio
- Urieta Ara Mario-antonio
- Urieta Ara Mario-antonio
- Urieta Del Cacho Carlos
Presidente
- Fanlo Sancho Carlos
- Royo Lacasa Pascual
- Royo Lacasa Pascual
Vicepresidente
- Guillen Guillen Eduardo
- Royo Lacasa Pascual
- Urieta Ara Mario-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387, L 219, F 30, S 8, H HU 4659, I/A 3 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-22
Empresa: ELECTRO SALLENT DE GALLEGO SL
Consejero
- Claver Pueyo Maria Elena
- Domec Domec Jose Maria
- Ferrer Isabal Juan Antonio
- Ferrer Isabal Juan Antonio
- Guillen Guillen Eduardo
- Perez Acin Pascual
- Rouco Laliena Vicente-manuel-florencio
- Royo Lacasa Pascual
- Royo Lacasa Pascual
- Royo Lacasa Pascual
- Royo Val Luis Miguel
- Royo Val Luis Miguel
- Urieta Ara Mario-antonio
- Urieta Ara Mario-antonio
- Urieta Del Cacho Carlos
Presidente
- Royo Lacasa Pascual
- Royo Lacasa Pascual
- Royo Lacasa Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387, L 219, F 30, S 8, H HU 4659, I/A 3 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-22
Información de ROYO LACASA PASCUAL
Mostramos los datos de ROYO LACASA PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROYO LACASA PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos