ECEIZA IBARGUEN JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ECEIZA IBARGUEN JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ECEIZA IBARGUEN JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDAPETA BERRI SL | Apoderado Solidario | 28/08/2020 | |
ASOPRO SL | Apoderado | 10/11/2016 | 31/01/2018 |
GURUEGA SL | Administrador Solidario | 22/01/2015 | |
EZEGAR SL | Liquidador Solidario | 07/01/2014 | 07/01/2014 |
ECORDU SL | Liquidador Solidario | 25/01/2012 | 25/01/2012 |
ECORDU SL | Administrador Solidario | 25/01/2012 | |
SOLUCIONES TECNICAS SOLARES SL | Administrador Solidario | 17/02/2011 | |
SOLUCIONES TECNICAS SOLARES SL | Liquidador | 17/02/2011 | 17/02/2011 |
VINCULACIONES DE ECEIZA IBARGUEN JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECEIZA IBARGUEN JOSE MARIA
Empresa: ALDAPETA BERRI SL
Apoderado Solidario
- Apaolaza Cigaran Agustin
- Eceiza Ibarguen Jose Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1702 , F 172, S 8, H SS 14362, I/A 15 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-20
Empresa: ASOPRO SL
Apoderado
- Abad Urruzola Jose Maria
- Eceiza Ibarguen Jose Maria
- Esponda Alvarez Apolinar
- Izquierdo Escribano Angel
- Uranga Uranga Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 72, S 8, H SS 23730, I/A 5 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
Empresa: GURUEGA SL
Administrador Solidario
- Eceiza Ibarguen Jose Maria
- Gastaminza Santa Coloma Francisco
- Royo Lacasa Pascual
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097 , F 83, S 8, H SS 23905, I/A 3 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-20
Empresa: EZEGAR SL
Liquidador Solidario
- Eceiza Ibarguen Jose Maria
- Garcia Orduña Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 968 , F 18, S 8, H SS 14995, I/A 6 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-20
Empresa: EZEGAR SL
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
- Eceiza Ibarguen Jose Maria
- Garcia Orduña Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 968 , F 18, S 8, H SS 14995, I/A 6 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-20
Empresa: ECORDU SL
Liquidador Solidario
- Eceiza Ibarguen Jose Maria
- Garcia Orduña Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1938 , F 167, S 8, H SS 20162, I/A 2 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-20
Empresa: ECORDU SL
Administrador Solidario
- Eceiza Ibarguen Jose Maria
- Garcia Orduña Jorge
Liquidador Solidario
- Eceiza Ibarguen Jose Maria
- Garcia Orduña Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1938 , F 167, S 8, H SS 20162, I/A 2 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-20
Empresa: SOLUCIONES TECNICAS SOLARES SL
Liquidador
- Eceiza Ibarguen Jose Maria
- Garcia Orduña Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 88, S 8, H SS 25178, I/A 4 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-20
Empresa: SOLUCIONES TECNICAS SOLARES SL
Administrador Solidario
- Eceiza Ibarguen Jose Maria
- Garcia Orduña Jorge
- Uranga Uranga Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 88, S 8, H SS 25178, I/A 4 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-20
Información de ECEIZA IBARGUEN JOSE MARIA
Mostramos los datos de ECEIZA IBARGUEN JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECEIZA IBARGUEN JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos