ROYO ISIEGAS CARLOS
Informe ejecutivo de ROYO ISIEGAS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROYO ISIEGAS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENTONE CAR SL | Consejero | 10/06/2009 | 25/01/2013 |
RENTONE CAR SL | Consejero Delegado | 10/06/2009 | 25/01/2013 |
ALVER MOVIL SL | Consejero | 02/02/2010 | 14/08/2012 |
ALVER MOVIL SL | Consejero Delegado | 02/02/2010 | 14/08/2012 |
VINCULACIONES DE ROYO ISIEGAS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROYO ISIEGAS CARLOS
Empresa: RENTONE CAR SL
Consejero Delegado
- Juarez Hervas Agustin
- Royo Isiegas Carlos
- Sagues Salvide Jose Carlos
Consejero
- Juarez Hervas Agustin
- Royo Isiegas Carlos
- Sagues Salvide Jose Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 207, S 8, H NA 8871, I/A 13 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-31
Empresa: ALVER MOVIL SL
Consejero Delegado
- Juarez Hervas Agustin
- Royo Isiegas Carlos
- Sagues Salvide Jose Carlos
Consejero
- Juarez Hervas Agustin
- Royo Isiegas Carlos
- Sagues Salvide Jose Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 24, S 8, H NA 21734, I/A 11 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-31
Empresa: ONECA AUTOMOVILES SL
Consejero Delegado
- Juarez Hervas Agustin
- Royo Isiegas Carlos
- Sagues Salvide Jose Carlos
Consejero
- Juarez Hervas Agustin
- Royo Isiegas Carlos
- Sagues Salvide Jose Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 23, S 8, H NA021734, I/A00009 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-31
Empresa: RENTONE CAR SL
Consejero Delegado
- Juarez Hervas Agustin
- Royo Isiegas Carlos
- Sagues Salvide Jose Carlos
Consejero
- Juarez Hervas Agustin
- Royo Isiegas Carlos
- Sagues Salvide Jose Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 204, S 8, H NA008871, I/A00011 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-31
Información de ROYO ISIEGAS CARLOS
Mostramos los datos de ROYO ISIEGAS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROYO ISIEGAS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos