LURI SAN GIL ANTONIO
Informe ejecutivo de LURI SAN GIL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LURI SAN GIL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SI O SI SERVICIOS GENERALES SL | Secretario No Consejero | 14/02/2014 | |
RENTONE CAR SL | Secretario No Consejero | 10/06/2009 | 25/01/2013 |
ALVER MOVIL SL | Secretario No Consejero | 02/02/2010 | 14/08/2012 |
VINCULACIONES DE LURI SAN GIL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LURI SAN GIL ANTONIO
Empresa: SI O SI SERVICIOS GENERALES SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Luri San Gil Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1425 , F 58, S 8, H NA 28314, I/A 3 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-31
Empresa: RENTONE CAR SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Luri San Gil Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 207, S 8, H NA 8871, I/A 13 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-31
Empresa: ALVER MOVIL SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Luri San Gil Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 24, S 8, H NA 21734, I/A 11 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-31
Empresa: ONECA AUTOMOVILES SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Luri San Gil Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 23, S 8, H NA021734, I/A00009 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-31
Empresa: RENTONE CAR SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Luri San Gil Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025 , F 204, S 8, H NA008871, I/A00011 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-31
Información de LURI SAN GIL ANTONIO
Mostramos los datos de LURI SAN GIL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LURI SAN GIL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos