ROVIRA GADEA MARIA JOSE
Informe ejecutivo de ROVIRA GADEA MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROVIRA GADEA MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUGAROBI SA | Apoderado | 09/04/2019 | |
PISTA DE SILLA SA | Presidente | 10/03/2014 | |
PISTA DE SILLA SA | Consejero | 10/03/2014 | |
PISTA DE SILLA SA | Consejero Delegado | 10/03/2014 | |
FARCONTE SA | Presidente | 26/07/2010 | |
FARCONTE SA | Consejero Delegado | 26/07/2010 | |
FARCONTE SA | Consejero | 26/07/2010 |
VINCULACIONES DE ROVIRA GADEA MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROVIRA GADEA MARIA JOSE
Empresa: DEHESA DE YEGUAS SL
Administrador Unico
- Rovira Gadea Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6389, L 3694, F 221, S 8, H V 66878, I/A 5 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-46
Empresa: FARCONTE SA
Consejero Delegado
- Rovira Gadea Maria Jose
Consejero
- Rovira Gadea Jose
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Gadea Maria Jose
Presidente
- Rovira Gadea Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076, L 2384, F 211, S 8, H V 38758, I/A 8 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-46
Empresa: JUGAROBI SA
Apoderado
- Rovira Gadea Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4710, L 2020, F 184, S 8, H V 30672, I/A 14 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-46
Empresa: FARCONTE SA
Consejero Delegado
- Rovira Gadea Maria Jose
Consejero
- Rovira Gadea Jose
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Gadea Maria Jose
Presidente
- Rovira Gadea Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076, L 2384, F 211, S 8, H V 38758, I/A 6 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-46
Empresa: LEVANTINA DE JUEGOS Y SERVICIOS SA
Consejero Delegado
- Rovira Gadea Maria Jose
Consejero
- Rovira Gadea Maria Jose
- Rovira Garces Jose
Presidente
Secretario
- Rovira Gadea Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 47, S 8, H V 35003, I/A 15 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-46
Empresa: PISTA DE SILLA SA
Consejero Delegado
- Rovira Gadea Maria Jose
Consejero
- Rovira Gadea Jose
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Gadea Maria Jose
- Rovira Gadea Maria Jose
- Rovira Garces Jose
Presidente
- Rovira Gadea Maria Jose
- Rovira Gadea Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7071, L 4374, F 80, S 8, H V 81192, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-46
Empresa: PISTA DE SILLA SA
Consejero
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Gadea Maria Jose
- Rovira Garces Jose
Presidente
- Rovira Gadea Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7071, L 4374, F 80, S 8, H V 81192, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-46
Empresa: PISTA DE SILLA SA
Consejero Delegado
- Rovira Gadea Maria Jose
Consejero
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Gadea Maria Jose
- Rovira Garces Jose
Presidente
- Rovira Gadea Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7071, L 4374, F 78, S 8, H V 81192, I/A 1 M (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-46
Empresa: LEVANTINA DE JUEGOS Y SERVICIOS SA
Consejero Delegado
- Rovira Gadea Maria Jose
Consejero
- Rovira Gadea Jose
- Rovira Gadea Maria Jose
- Rovira Garces Jose
Presidente
Secretario
- Rovira Gadea Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 47, S 8, H V 35003, I/A 14 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-46
Empresa: FARCONTE SA
Consejero Delegado
- Rovira Gadea Maria Jose
Consejero
- Rovira Gadea Jose
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Gadea Maria Jose
Presidente
- Rovira Gadea Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076, L 2384, F 210, S 8, H V 38758, I/A 5 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-46
Información de ROVIRA GADEA MARIA JOSE
Mostramos los datos de ROVIRA GADEA MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROVIRA GADEA MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos