ROVIRA GADEA JUAN MIGUEL
Informe ejecutivo de ROVIRA GADEA JUAN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROVIRA GADEA JUAN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVANTINA DE JUEGOS Y SERVICIOS SL | Consejero | 16/08/2022 | |
FARCONTE SA | Apoderado Solidario | 03/08/2021 | |
LEVANTINA DE JUEGOS Y SERVICIOS SL | Apoderado | 09/04/2019 | |
JUGAROBI SA | Apoderado | 09/04/2019 | |
PROMOCIONES JOBAJAL SL | Apoderado | 08/04/2019 | |
PISTA DE SILLA SA | Consejero | 10/03/2014 | |
JUGAROBI SA | Consejero | 14/01/2013 | |
FARCONTE SA | Secretario | 26/07/2010 | |
FARCONTE SA | Consejero | 26/07/2010 |
VINCULACIONES DE ROVIRA GADEA JUAN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROVIRA GADEA JUAN MIGUEL
Empresa: LEVANTINA DE JUEGOS Y SERVICIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rovira Gadea Jose
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Garces Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 48, S 8, H V 35003, I/A 18 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-46
Empresa: LEVANTINA DE JUEGOS Y SERVICIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gadea Rovira Maria Teresa
- Rovira Gadea Jose
- Rovira Gadea Juan Miguel
Presidente
Secretario
- Rovira Gadea Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 48, S 8, H V 35003, I/A 18 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-46
Empresa: FARCONTE SA
Apoderado Solidario
- Rovira Gadea Jose
- Rovira Gadea Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076, L 2384, F 211, S 8, H V 38758, I/A 9 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-46
Empresa: FARCONTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rovira Gadea Jose
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Gadea Maria Jose
Presidente
Secretario
- Rovira Gadea Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076, L 2384, F 211, S 8, H V 38758, I/A 8 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-46
Empresa: JUGAROBI SA
Apoderado
- Rovira Gadea Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4710, L 2020, F 184, S 8, H V 30672, I/A 15 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-46
Empresa: LEVANTINA DE JUEGOS Y SERVICIOS SA
Apoderado
- Rovira Gadea Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 47, S 8, H V 35003, I/A 16 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-46
Empresa: PROMOCIONES JOBAJAL SL
Apoderado
- Rovira Gadea Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461, L 774, F 194, S 8, H V 10753, I/A 10 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-46
Empresa: FARCONTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rovira Gadea Jose
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Gadea Maria Jose
Presidente
Secretario
- Rovira Gadea Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076, L 2384, F 211, S 8, H V 38758, I/A 6 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-46
Empresa: LEVANTINA DE JUEGOS Y SERVICIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gadea Rovira Maria Teresa
- Rovira Gadea Juan Miguel
Presidente
Secretario
- Rovira Gadea Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 47, S 8, H V 35003, I/A 15 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-46
Empresa: PISTA DE SILLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rovira Gadea Jose
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Gadea Juan Miguel
- Rovira Gadea Maria Jose
- Rovira Gadea Maria Jose
- Rovira Garces Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7071, L 4374, F 80, S 8, H V 81192, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-46
VER MAS ACTOS
Información de ROVIRA GADEA JUAN MIGUEL
Mostramos los datos de ROVIRA GADEA JUAN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROVIRA GADEA JUAN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos