ROTHENBERGER SABINE
Informe ejecutivo de ROTHENBERGER SABINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROTHENBERGER SABINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROTHENBERGER IBERIA SL | Consejero | 07/11/2018 | 13/11/2018 |
ROTHENBERGER SA | Consejero | 18/04/2018 | 10/08/2018 |
SUPER EGO TOOLS SL | Consejero | 19/04/2018 | 10/08/2018 |
VINCULACIONES DE ROTHENBERGER SABINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROTHENBERGER SABINE
Empresa: ROTHENBERGER IBERIA SL
Consejero
- Rothenberger Sabine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 172, S 8, H BI 59155, I/A 13 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-48
Empresa: ROTHENBERGER IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 172, S 8, H BI 59155, I/A 12 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-48
Empresa: SUPER EGO TOOLS SL
Consejero
- Rothenberger Sabine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 165, S 8, H BI 59154, I/A 15 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-48
Empresa: ROTHENBERGER SA
Consejero
- Rothenberger Sabine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 33, S 8, H BI 4764,A , I/ 79 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-48
Empresa: SUPER EGO TOOLS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 164, S 8, H BI 59154, I/A 14 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-48
Empresa: ROTHENBERGER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 32, S 8, H BI 4764,A , I/ 78 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-48
Información de ROTHENBERGER SABINE
Mostramos los datos de ROTHENBERGER SABINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROTHENBERGER SABINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos