HEINE CHRISTIAN PETER
Informe ejecutivo de HEINE CHRISTIAN PETER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HEINE CHRISTIAN PETER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROTHENBERGER IBERIA SL | Presidente | 07/11/2018 | |
SUPER EGO TOOLS SL | Presidente | 19/04/2018 | |
ROTHENBERGER SA | Presidente | 18/04/2018 | |
ROTHENBERGER SA | Consejero | 16/11/2017 | |
ROTHENBERGER IBERIA SL | Consejero | 16/11/2017 | |
SUPER EGO TOOLS SL | Consejero | 16/11/2017 |
VINCULACIONES DE HEINE CHRISTIAN PETER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEINE CHRISTIAN PETER
Empresa: ROTHENBERGER SA
Consejero
- Heine Christian Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 91, S 8, H BI 4764,A , I/ 95 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-48
Empresa: ROTHENBERGER IBERIA SL
Consejero
Presidente
- Heine Christian Peter
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 172, S 8, H BI 59155, I/A 12 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-48
Empresa: SUPER EGO TOOLS SL
Consejero
Presidente
- Heine Christian Peter
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 164, S 8, H BI 59154, I/A 14 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-48
Empresa: ROTHENBERGER SA
Consejero
Presidente
- Heine Christian Peter
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 32, S 8, H BI 4764,A , I/ 78 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-48
Empresa: SUPER EGO TOOLS SL
Consejero
- Heine Christian Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 164, S 8, H BI 59154, I/A 12 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Empresa: ROTHENBERGER IBERIA SL
Consejero
- Heine Christian Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 172, S 8, H BI 59155, I/A 11 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Empresa: ROTHENBERGER SA
Consejero
- Heine Christian Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 31, S 8, H BI 4764,A , I/ 76 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Información de HEINE CHRISTIAN PETER
Mostramos los datos de HEINE CHRISTIAN PETER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEINE CHRISTIAN PETER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos